Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | Ejerskaber |
Den 2020-05-06 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-05-06 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-05-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-05-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Laurids Skaus Gade 32, st. th., 6100 Haderslev (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-05-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-05-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-03-27 (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-05-06 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-05-06 fjernes Kontaktoplysninger: worldwidetelemarketing2800@gmail.com (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-05-06 fjernes Legale ejere: Thomas Nymark Andersen (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-05-06 fjernes Navne: Worldwide Holding IVS (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-05-06 fjernes Reelle ejere: Thomas Nymark Andersen (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-05-06 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-05-06 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-05-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-05-06 fjernes Stiftere: Thomas Nymark Andersen (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-05-06 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-02-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-02-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-25 fjernes Direktion: Thomas Nymark Andersen (direktør) (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2018-03-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Laurids Skaus Gade 32, st. th., 6100 Haderslev (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2018-03-27 tilføjes Direktion: Thomas Nymark Andersen (direktør) (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2018-03-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde ejerandele i andre selskaber samt andre dertil knyttede investeringer efter ledelsens nærmere bestemmelser. (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2018-03-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2018-03-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-03-27 (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2018-03-27 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2018-03-27 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2018-03-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2018-03-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2018-03-27 tilføjes Kontaktoplysninger: worldwidetelemarketing2800@gmail.com (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2018-03-27 tilføjes Legale ejere: Thomas Nymark Andersen (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2018-03-27 tilføjes Navne: Worldwide Holding IVS (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2018-03-27 tilføjes Reelle ejere: Thomas Nymark Andersen (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2018-03-27 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2018-03-27 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2018-03-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2018-03-27 tilføjes Stiftere: Thomas Nymark Andersen (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2018-03-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2018-03-27 tilføjes Vedtægter: 2018-03-27 (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2018-03-27 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2018-03-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2018-03-27 sletter virksomheden Ejerskaber: Worldwide Elektronik IVS. (offentliggjort 2020-06-02)