Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | ||||
Kapital | Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-07-01 tilføjes Legale ejere: Peter Henrik Harsdal (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2023-07-01 tilføjes Reelle ejere: Nicholas Zbigniew Sroczynski, Peter Henrik Harsdal, Christian Frederik de Fine Bang, David Peter Rod Vest (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2023-06-30 fjernes Legale ejere: Peter Henrik Harsdal (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2023-06-01 tilføjes Legale ejere: Peter Henrik Harsdal (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2023-06-30 fjernes Reelle ejere: Nicholas Zbigniew Sroczynski, Christian Frederik de Fine Bang, David Peter Rod Vest (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2023-06-01 tilføjes Direktion: Peter Henrik Harsdal (direktør) (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-05-03 fjernes Direktion: Anders Rørbæk (direktør) (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2023-05-03 fjernes Legale ejere: Anders Rørbæk (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2023-05-03 fjernes Reelle ejere: Anders Rørbæk (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2022-09-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-05 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2020-08-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2020-08-05 tilføjes Navne: Karrebæksminde Triatlon ApS (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2020-08-04 fjernes Navne: Karrebæksminde Triatlon IVS (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2020-08-05 tilføjes Vedtægter: 2020-08-05 (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2020-08-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2020-08-04 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2020-07-11 tilføjes Legale ejere: Anders Rørbæk, Nicholas Zbigniew Sroczynski, Christian Frederik de Fine Bang, David Peter Rod Vest (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2020-07-10 fjernes Legale ejere: Nicholas Zbigniew Sroczynski, Christian Frederik de Fine Bang, Anders Rørbæk, David Peter Rod Vest (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2020-07-11 tilføjes Reelle ejere: Anders Rørbæk, Nicholas Zbigniew Sroczynski, Christian Frederik de Fine Bang, David Peter Rod Vest (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2020-07-10 fjernes Reelle ejere: Nicholas Zbigniew Sroczynski, Christian Frederik de Fine Bang, Anders Rørbæk, David Peter Rod Vest (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2019-12-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalmosevej 33, 2400 København NV (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Bygmarken 21, 3520 Farum (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-08-27 tilføjes Hjemmeside: www.kbaektri.com (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-27 tilføjes Kontaktoplysninger: david@runraces.dk (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bygmarken 21, 3520 Farum (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-03-20 tilføjes Direktion: Anders Rørbæk (direktør) (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2018-03-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at organisere og afvikle Karrebæksminde Triatlon samt relaterede arrangementer hertil. (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2018-03-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-03-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-03-20 (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-03-20 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2018-03-20 tilføjes Kapital (Kapital): 4,00 (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2018-03-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2018-03-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2018-03-20 tilføjes Legale ejere: Nicholas Zbigniew Sroczynski, Christian Frederik de Fine Bang, Anders Rørbæk, David Peter Rod Vest (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2018-03-20 tilføjes Navne: Karrebæksminde Triatlon IVS (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2018-03-20 tilføjes Reelle ejere: Nicholas Zbigniew Sroczynski, Christian Frederik de Fine Bang, Anders Rørbæk, David Peter Rod Vest (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2018-03-20 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-03-20 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-03-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2018-03-20 tilføjes Stiftere: Nicholas Zbigniew Sroczynski, David Peter Rod Vest, Christian Frederik de Fine Bang, Anders Rørbæk (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2018-03-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2018-03-20 tilføjes Vedtægter: 2018-03-20 (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2018-03-20 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2018-03-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-03-27)