Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2019-07-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-07-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-07-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-07-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Bogholder Allé 54, 2. tv., 2720 Vanløse (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-07-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-07-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-03-26 (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-07-24 fjernes Hovedbranche: Leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder og lignende, dog ikke ophavsretsbeskyttede værker (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-07-24 fjernes Kontaktoplysninger: vlad55@azet.sk (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-07-24 fjernes Legale ejere: Vladislav Sabol (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-07-24 fjernes Navne: Vladislav Holding IVS (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-07-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-07-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-07-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-07-24 fjernes Stiftere: Vladislav Sabol (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-07-24 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-07-24 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-03-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-03-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-03-16)
Den 2019-03-15 Statstidende Dekret
Den 2019-01-30 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-03-16)
Den 2018-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-03-16)
Den 2018-11-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-11-29 fjernes Direktion: Vladislav Sabol (adm. dir.) (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-03-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bogholder Allé 54, 2. tv., 2720 Vanløse (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2018-03-26 tilføjes Direktion: Vladislav Sabol (adm. dir.) (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-03-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel, produktion og dermed forbundne aktiviteter, samt eje kapitalandele i virksomheder. (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2018-03-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2018-03-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-03-26 (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2018-03-26 tilføjes Hovedbranche: Leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder og lignende, dog ikke ophavsretsbeskyttede værker (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2018-03-26 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000,00 (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2018-03-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2018-03-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2018-03-26 tilføjes Kontaktoplysninger: vlad55@azet.sk (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2018-03-26 tilføjes Legale ejere: Vladislav Sabol (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2018-03-26 tilføjes Navne: Vladislav Holding IVS (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2018-03-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2018-03-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2018-03-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2018-03-26 tilføjes Stiftere: Vladislav Sabol (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2018-03-26 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-03-26 tilføjes Vedtægter: 2018-03-26 (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2018-03-26 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2018-03-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-29)