Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rolighedsvej 19, 1958 Frederiksberg C (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2024-01-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Rolighedsvej 19, 1958 Frederiksberg C (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2023-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rolighedsvej 19, 1958 Frederiksberg C (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2023-05-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rolighedsvej 19, 1958 Frederiksberg C (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-05-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Rolighedsvej 19, 1958 Frederiksberg C (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-05-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Richard Mortensens Vej 65, 4. 4., 2300 København S (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-05-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Richard Mortensens Vej 65, 4. 4., 2300 København S (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2020-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Richard Mortensens Vej 65, 4. 4., 2300 København S (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Richard Mortensens Vej 65, 4. 4., 2300 København S (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2018-10-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Richard Mortensens Vej 65, 4. 4., 2300 København S (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2018-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Richard Mortensens Vej 65, 4. 4., 2300 København S (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2018-03-20 tilføjes Direktion: Theis Rosenkvist (direktør) (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er salg af brugskunst, keramik, stentøj m.v., samt indretnings- og designløsninger for virksomheder. (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-03-20 (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-20 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-20 tilføjes Legale ejere: TR HOLDING 2008 ApS, Tine Richter Jakobsen (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-20 tilføjes Navne: KLAY Copenhagen ApS (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-20 tilføjes Reelle ejere: Theis Rosenkvist, Tine Richter Jakobsen (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-20 tilføjes Stiftere: Tine Richter Jakobsen, TR HOLDING 2008 ApS (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-20 tilføjes Vedtægter: 2018-03-20 (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-03-26)