Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2019-06-10 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2019-06-11 tilføjes Vedtægter: 2019-06-11 (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2019-06-11 fjernes Revisor: National Revision Godkendte Revisorer a/s (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2019-06-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-12 tilføjes Revisor: National Revision Godkendte Revisorer a/s (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2019-05-12 fjernes Revisor: FJAS 2018 ApS (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2018-03-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sporup Kirkevej 4, 8472 Sporup (offentliggjort 2018-03-25)
Den 2018-03-24 tilføjes Direktion: Frank Overgaard (direktør) (offentliggjort 2018-03-25)
Den 2018-03-24 tilføjes Formål: er udlejning af festtelte og dertilhørende virksomhed (offentliggjort 2018-03-25)
Den 2018-03-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-03-25)
Den 2018-03-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-03-24 (offentliggjort 2018-03-25)
Den 2018-03-24 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andre varer til personlig brug og husholdningsbrug i.a.n. (offentliggjort 2018-03-25)
Den 2018-03-24 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-03-25)
Den 2018-03-24 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2018-03-25)
Den 2018-03-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-03-25)
Den 2018-03-24 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2018-03-25)
Den 2018-03-24 tilføjes Kontaktoplysninger: INFO@DANSKSERVICEUDLEJNING.DK (offentliggjort 2018-03-25)
Den 2018-03-24 tilføjes Legale ejere: Frank Overgaard, Benny Jørgensen (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2018-03-24 tilføjes Navne: Dansk service og teltudlejning ApS (offentliggjort 2018-03-25)
Den 2018-03-24 tilføjes Reelle ejere: Frank Overgaard, Benny Jørgensen (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2018-03-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-03-25)
Den 2018-03-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-03-25)
Den 2018-03-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2018-03-24 tilføjes Revisor: FJAS 2018 ApS (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2018-03-24 tilføjes Stiftere: Frank Overgaard, Benny Jørgensen (offentliggjort 2018-03-25)
Den 2018-03-24 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-03-25)
Den 2018-03-24 tilføjes Vedtægter: 2018-03-24 (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2018-03-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-03-25)
Den 2018-03-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-03-25)