Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anders Krohn | 01.08.2024 | direktør |
Massimo Forti | 01.09.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kenneth Sørensen | 20.04.2023 | 01.09.2023 | direktør |
Jeppe Christian Klug Madsen | 19.04.2023 | 20.04.2023 | direktør |
Ditlev Gjedsig Høgh | 07.06.2022 | 01.08.2024 | direktør |
Lasse Buhl Jørgensen | 22.03.2018 | 07.06.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ditlev Gjedsig Høgh | 07.06.2022 | 19.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jeppe Christian Klug Madsen | 07.06.2022 | 19.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Kenneth Sørensen | 07.06.2022 | 19.04.2023 | formand |
Johan Erik Stenger | 16.05.2019 | 07.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Lasse Buhl Jørgensen | 16.05.2019 | 07.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jens Bak Ibsen | 16.05.2019 | 07.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jens Bigum | 16.05.2019 | 07.06.2022 | formand |