Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | Vedtægter | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2020-10-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-10-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-10-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-10-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Evanstonevej 8, 4. tv., 2900 Hellerup (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-10-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-10-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-03-22 (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-10-27 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-10-27 fjernes Legale ejere: Spela Silvester Laumand, Julie Krogh (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-10-27 fjernes Navne: Selskabet SJ af 30.05.2018 IVS (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-10-27 fjernes Reelle ejere: Spela Silvester Laumand, Julie Krogh (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-10-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-10-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-10-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-10-27 fjernes Stiftere: Spela Silvester Laumand, Julie Krogh (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-10-27 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-10-01 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2019-11-06 Statstidende Dekret
Den 2019-10-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2019-10-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2019-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2019-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2019-08-22 fjernes Direktion: Spela Silvester Laumand (direktør) (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2018-05-30 tilføjes Navne: Selskabet SJ af 30.05.2018 IVS (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2018-05-29 fjernes Navne: Intgral IVS (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2018-05-30 tilføjes Vedtægter: 2018-05-30 (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2018-03-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Evanstonevej 8, 4. tv., 2900 Hellerup (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2018-03-22 tilføjes Direktion: Spela Silvester Laumand (direktør) (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2018-03-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2018-03-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2018-03-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-03-22 (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2018-03-22 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2018-03-22 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2018-03-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2018-03-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2018-03-22 tilføjes Legale ejere: Spela Silvester Laumand, Julie Krogh (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2018-03-22 tilføjes Navne: Intgral IVS (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2018-03-22 tilføjes Reelle ejere: Spela Silvester Laumand, Julie Krogh (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2018-03-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2018-03-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2018-03-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2018-03-22 tilføjes Stiftere: Spela Silvester Laumand, Julie Krogh (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2018-03-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2018-03-22 tilføjes Vedtægter: 2018-03-22 (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2018-03-22 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2018-03-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-22)