Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bibranche | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Hjemmeside | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-25 tilføjes Bibranche: Engroshandel med kød og kødprodukter (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2023-01-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Islands Brygge 116, 3. th., 2300 København S (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Vrålyngen 12, 3540 Lynge (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-17 tilføjes Kontaktoplysninger: roegkompagniet@gmail.com (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-16 fjernes Kontaktoplysninger: info@smokestack-bbq.dk (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2022-07-01 tilføjes Legale ejere: Morten Magnus Nielsen (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2022-07-01 fjernes Legale ejere: Per Philipsen Glimberg (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2022-07-01 tilføjes Reelle ejere: Niels Damgaard, Morten Magnus Nielsen (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2022-06-30 fjernes Reelle ejere: Niels Damgaard (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2022-06-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vrålyngen 12, 3540 Lynge (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2018-11-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Emil Slomanns Vej 1, st., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-11-16 tilføjes Hjemmeside: www.smokestack-bbq.dk (offentliggjort 2018-11-16)
Den 2018-11-16 tilføjes Kontaktoplysninger: info@smokestack-bbq.dk (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2018-07-17 tilføjes Legale ejere: Per Philipsen Glimberg, Niels Damgaard (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2018-07-16 fjernes Legale ejere: Niels Damgaard (offentliggjort 2018-07-30)
Den 2018-03-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Emil Slomanns Vej 1, st., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-03-22 tilføjes Direktion: Niels Damgaard (direktør) (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-03-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med restaurationsdrift. (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-03-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-03-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-03-22 (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-03-22 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-03-22 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-03-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-03-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-03-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-03-22 tilføjes Legale ejere: Niels Damgaard (offentliggjort 2018-07-30)
Den 2018-03-22 tilføjes Navne: Røgkompagniet ApS (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-03-22 tilføjes Reelle ejere: Niels Damgaard (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2018-03-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-03-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-03-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-03-22 tilføjes Stiftere: Niels Damgaard (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-03-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet forpligtes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af direktøren. (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-03-22 tilføjes Vedtægter: 2018-03-22 (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-03-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-03-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-03-22)