Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | ||||
Direktion | Reelle ejere | Tegningsregel | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Århusgade 13, st., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-11-09)
Den 2023-11-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Århusgade 13, st., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-11-09)
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Århusgade 13, st., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-11-09)
Den 2019-02-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Århusgade 13, st., 2100 København Ø (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2019-01-24 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2019-01-05 (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2019-01-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2019-01-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2019-01-04 tilføjes Direktion: Hong Suong Han (direktør) (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2019-01-04 tilføjes Reelle ejere: Hong Suong Han (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2019-01-04 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2018-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2018-11-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2018-11-28 fjernes Direktion: Hong Suong Han (direktør) (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2018-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Århusgade 13, st., 2100 København Ø (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Århusgade 13, st., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Århusgade 13, st., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-03-15 tilføjes Direktion: Hong Suong Han (direktør) (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2018-03-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holdingvirksomed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-03-15 (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-03-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-03-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-03-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-03-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-03-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-03-15 tilføjes Kontaktoplysninger: hong@han.dk (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-03-15 tilføjes Legale ejere: Hong Suong Han (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2018-03-15 tilføjes Navne: Suong Holding ApS (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-03-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-03-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-03-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-03-15 tilføjes Stiftere: Hong Suong Han (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-03-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2018-03-15 tilføjes Vedtægter: 2018-03-15 (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-03-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-28)