Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Bestyrelse | Direktion | Revisor | Dekret | ||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2021-06-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Soløjedalen 18, 8930 Randers NØ (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-03-22 (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-21 fjernes Hovedbranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-21 fjernes Legale ejere: Ellen K Kjær (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-21 fjernes Navne: Huset Nord ApS (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-21 fjernes Reelle ejere: Ellen K Kjær (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-21 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-21 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-21 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-21 fjernes Stiftere: Ellen K Kjær (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-05-28 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2020-07-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2020-07-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2020-07-06 fjernes Bestyrelse: Anders Ejlskov Hust (formand) (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2020-07-06 fjernes Direktion: Hardy Kjær (direktør) (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2020-07-06 fjernes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2020-07-08 Statstidende Dekret
Den 2019-12-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2018-04-11 tilføjes Vedtægter: 2018-04-11 (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2018-03-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Soløjedalen 18, 8930 Randers NØ (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2018-03-22 tilføjes Bestyrelse: Anders Ejlskov Hust (formand) (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2018-03-22 tilføjes Direktion: Hardy Kjær (direktør) (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2018-03-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive detailforretning og webbutik med salg af dametøj og hermed beslægtede formål. (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2018-03-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2018-03-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-03-22 (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2018-03-22 tilføjes Hovedbranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2018-03-22 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2018-03-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2018-03-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2018-03-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2018-03-22 tilføjes Legale ejere: Ellen K Kjær (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2018-03-22 tilføjes Navne: Huset Nord ApS (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2018-03-22 tilføjes Reelle ejere: Ellen K Kjær (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2018-03-22 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2018-03-22 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2018-03-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2018-03-22 tilføjes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2018-03-22 tilføjes Stiftere: Ellen K Kjær (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2018-03-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2018-03-22 tilføjes Vedtægter: 2018-03-22 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2018-03-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2018-03-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-07-09)