Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-12-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-12-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-12-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-12-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Åvej 4, 7451 Sunds (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-12-28 fjernes Direktion: Bo Sollie (direktør) (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-12-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-12-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-03-21 (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-12-28 fjernes Legale ejere: Bo Sollie (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-12-28 fjernes Navne: EA Holding ApS (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-12-28 fjernes Reelle ejere: Bo Sollie (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-12-28 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-12-28 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-12-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-12-28 fjernes Stiftere: Bo Sollie (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-12-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2018-03-26 sletter virksomheden Ejerskaber: HERNING MASSIVTRÆ A/S. (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2020-10-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-22 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2018-03-21 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2018-03-21 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2018-03-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åvej 4, 7451 Sunds (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2018-03-21 tilføjes Direktion: Bo Sollie (direktør) (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2018-03-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og handel med værdipapirer. (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2018-03-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2018-03-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-03-21 (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2018-03-21 tilføjes Kapital (Kapital): 58.775,00 (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2018-03-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2018-03-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2018-03-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2018-03-21 tilføjes Legale ejere: Bo Sollie (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2018-03-21 tilføjes Navne: EA Holding ApS (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2018-03-21 tilføjes Reelle ejere: Bo Sollie (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2018-03-21 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2018-03-21 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2018-03-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2018-03-21 tilføjes Stiftere: Bo Sollie (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2018-03-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2018-03-21 tilføjes Vedtægter: 2018-03-21 (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2018-03-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2018-03-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-12-28)