Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Kapital | Vedtægter | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Bestyrelse | Kontaktoplysninger | ||||
Revisor | Binavne | Navne | Virksomhedsform | ||||
Formål | Revision fravalgt | Tegningsregel | Beliggenhedsadresse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hjemmeside | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2021-10-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Canngros ApS. (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2024-06-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-24 tilføjes Kapital (Kapital): 12.061.012,35 (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-05-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-05-24 tilføjes Vedtægter: 2024-05-24 (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-04-17 tilføjes Kapital (Kapital): 1.666.279,90 (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-04-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-04-17 tilføjes Vedtægter: 2024-04-17 (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-01-10 tilføjes Kapital (Kapital): 6.248.549,60 (offentliggjort 2024-05-16)
Den 2024-01-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2024-01-10 tilføjes Vedtægter: 2024-01-10 (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2023-11-28 tilføjes Kapital (Kapital): 5.311.049,64 (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2023-11-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2023-11-22 tilføjes Kapital (Kapital): 4.061.049,69 (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-11-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-11-28 tilføjes Legale ejere: ABO Infinium Americas OpCo LTD. (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2023-11-28 fjernes Legale ejere: XIGNOTUS CAPITAL ApS (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-11-28 tilføjes Reelle ejere: Pierre Vannineuse (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2023-11-28 tilføjes Vedtægter: 2023-11-28 (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2023-11-22 tilføjes Vedtægter: 2023-11-22 (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-10-26 fjernes Bestyrelse: Alexander Schoeneck (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2023-10-03 tilføjes Kapital (Kapital): 3.764.174,79 (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2023-10-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2023-10-03 tilføjes Vedtægter: 2023-10-03 (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2023-09-25 tilføjes Kapital (Kapital): 3.451.674,80 (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-09-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-09-25 tilføjes Vedtægter: 2023-09-25 (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-08-31 tilføjes Kapital (Kapital): 3.371.317,70 (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2023-08-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2023-08-17 tilføjes Kapital (Kapital): 3.270.444,57 (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-08-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-08-31 tilføjes Vedtægter: 2023-08-31 (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2023-08-17 tilføjes Vedtægter: 2023-08-17 (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-08-07 fjernes Legale ejere: Futur Pension Försäkringsaktiebolag (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-07-27 tilføjes Kapital (Kapital): 3.184.283,89 (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2023-07-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2023-07-27 tilføjes Vedtægter: 2023-07-27 (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2023-07-13 tilføjes Vedtægter: 2023-07-13 (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-06-20 tilføjes Vedtægter: 2023-06-20 (offentliggjort 2023-07-15)
Den 2023-06-02 tilføjes Vedtægter: 2023-06-02 (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2023-06-02 tilføjes Kapital (Kapital): 3.101.280,00 (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-06-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-06-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-30 tilføjes Bestyrelse: Louise Bertelsen Forman (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2023-05-30 fjernes Bestyrelse: Tue Østergaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2023-03-29 tilføjes Kapital (Kapital): 2.517.946,69 (offentliggjort 2023-06-12)
Den 2023-03-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-06-12)
Den 2023-03-29 tilføjes Vedtægter: 2023-03-29 (offentliggjort 2023-06-12)
Den 2022-11-17 tilføjes Kapital (Kapital): 2.438.048,96 (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2022-11-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2022-10-21 tilføjes Vedtægter: 2022-10-21 (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2022-10-05 tilføjes Legale ejere: XIGNOTUS CAPITAL ApS (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2022-10-04 fjernes Legale ejere: XIGNOTUS CAPITAL ApS (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2022-09-20 tilføjes Bestyrelse: Alexander Schoeneck (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2022-09-20 fjernes Bestyrelse: Per Wester (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-09-20 tilføjes Vedtægter: 2022-09-20 (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-08-31 fjernes Legale ejere: JJV Invest AB (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2022-05-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-27 tilføjes Bestyrelse: Tue Østergaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2022-04-27 fjernes Bestyrelse: Jeppe Krog Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2022-04-26 fjernes Bestyrelse: Christian Carlsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2022-04-27 tilføjes Vedtægter: 2022-04-27 (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-02-24 tilføjes Kapital (Kapital): 1.067.560,83 (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-02-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-02-24 tilføjes Vedtægter: 2022-02-24 (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2022-01-28 tilføjes Kapital (Kapital): 1.042.697,47 (offentliggjort 2022-02-25)
Den 2022-01-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-02-25)
Den 2022-01-28 tilføjes Vedtægter: 2022-01-28 (offentliggjort 2022-02-25)
Den 2021-12-06 tilføjes Vedtægter: 2021-12-06 (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2021-10-05 tilføjes Kapital (Kapital): 995.663,17 (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2021-10-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2021-10-04 tilføjes Kapital (Kapital): 912.885,71 (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2021-10-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2021-10-05 tilføjes Vedtægter: 2021-10-05 (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2021-10-04 tilføjes Vedtægter: 2021-10-04 (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2021-10-04 fjernes Reelle ejere: Jeppe Krog Rasmussen (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2021-08-23 tilføjes Kontaktoplysninger: INFO@DANCANN.COM (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-08-22 fjernes Kontaktoplysninger: JKR@DANCANN.COM (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-07-23 tilføjes Kapital (Kapital): 841.242,71 (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2021-07-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2021-07-23 tilføjes Legale ejere: JJV Invest AB (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2021-07-23 fjernes Legale ejere: Alexander Schoeneck (offentliggjort 2021-07-29)
Den 2021-07-23 tilføjes Reelle ejere: Jeppe Krog Rasmussen (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2021-07-22 fjernes Reelle ejere: Jeppe Krog Rasmussen (offentliggjort 2021-07-29)
Den 2021-07-23 tilføjes Vedtægter: 2021-07-23 (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2021-05-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-28 tilføjes Bestyrelse: Christian Carlsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2021-04-28 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2021-04-28 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2021-04-28 tilføjes Vedtægter: 2021-04-28 (offentliggjort 2021-07-29)
Den 2021-04-06 tilføjes Vedtægter: 2021-04-06 (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2021-03-19 tilføjes Bestyrelse: Magnus Østergaard Dahlmann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2021-03-18 fjernes Bestyrelse: Magnus Østergaard Dahlmann (formand) (offentliggjort 2021-03-21)
Den 2020-10-05 tilføjes Legale ejere: XIGNOTUS CAPITAL ApS (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2020-10-04 fjernes Legale ejere: XIGNOTUS CAPITAL ApS (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2020-10-02 tilføjes Legale ejere: XIGNOTUS CAPITAL ApS, Alexander Schoeneck (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2020-10-01 fjernes Legale ejere: XIGNOTUS CAPITAL ApS, Alexander Schoeneck (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2020-10-02 tilføjes Kapital (Kapital): 777.405,00 (offentliggjort 2021-07-29)
Den 2020-10-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-29)
Den 2020-10-02 tilføjes Vedtægter: 2020-10-02 (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2020-09-21 tilføjes Vedtægter: 2020-09-21 (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2020-07-06 tilføjes Bestyrelse: Jeppe Krog Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2020-07-06 tilføjes Binavne: Danish Cannabis Pharmaceuticals A/S, Danish Cannabinoids Pharmaceuticals A/S (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-07-05 fjernes Binavne: Danish Cannabis Pharmaceuticals ApS, Danish Cannabinoids Pharmaceuticals ApS (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-07-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2020-07-06 tilføjes Navne: DANCANN PHARMA A/S (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-07-05 fjernes Navne: DANCANN PHARMA ApS (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-07-06 tilføjes Vedtægter: 2020-07-06 (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2020-07-06 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-07-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-06-26 tilføjes Binavne: Danish Cannabis Pharmaceuticals ApS, Danish Cannabinoids Pharmaceuticals ApS (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-06-25 fjernes Binavne: Danish Cannabis Pharmaceuticals IVS, Danish Cannabinoids Pharmaceuticals IVS (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2020-06-26 tilføjes Kapital (Kapital): 527.280,00 (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2020-06-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-06-26 tilføjes Navne: DANCANN PHARMA ApS (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-06-25 fjernes Navne: DANCANN PHARMA IVS (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2020-06-26 tilføjes Vedtægter: 2020-06-26 (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-06-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-06-25 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2020-06-25 tilføjes Legale ejere: Futur Pension Försäkringsaktiebolag (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2020-06-25 fjernes Legale ejere: Leif Andreas Johansson (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2020-04-08 tilføjes Bestyrelse: Magnus Østergaard Dahlmann (formand) (offentliggjort 2021-03-21)
Den 2020-04-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er fremstilling og udvikling af cannabinoid-baseret medicin samt handel med denne - herunder eksport og import - samt anden virksomhed og aktiviteter, der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2020-04-08 tilføjes Kapital (Kapital): 1,76 (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2020-04-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2020-04-08 tilføjes Legale ejere: Leif Andreas Johansson, XIGNOTUS CAPITAL ApS, Alexander Schoeneck (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2020-04-08 fjernes Legale ejere: Morten Martinsen (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2020-04-07 fjernes Legale ejere: Alexander Schoeneck, XIGNOTUS CAPITAL ApS (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2020-04-08 tilføjes Reelle ejere: Jeppe Krog Rasmussen (offentliggjort 2021-07-29)
Den 2020-04-07 fjernes Reelle ejere: Jeppe Krog Rasmussen (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2020-04-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2020-04-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2020-04-08 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2020-04-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren og bestyrelsesformanden i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2020-04-08 tilføjes Vedtægter: 2020-04-08 (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2020-03-13 tilføjes Legale ejere: XIGNOTUS CAPITAL ApS (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2020-03-12 fjernes Legale ejere: XIGNOTUS CAPITAL ApS (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2020-03-13 tilføjes Reelle ejere: Jeppe Krog Rasmussen (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2020-03-12 fjernes Reelle ejere: Jeppe Krog Rasmussen (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2020-03-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugvænget 5, 6823 Ansager (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2019-12-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Engsøparken 127, 7200 Grindsted (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2019-12-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2019-12-10 tilføjes Legale ejere: VaVi Invest ApS, JBJensen ApS, HeRoed ApS, Nips Isolering ApS, XIGNOTUS CAPITAL ApS (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2019-12-10 fjernes Legale ejere: VaVi Invest ApS, JBJensen ApS, HeRoed ApS, Nips Isolering ApS (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2019-12-09 fjernes Legale ejere: XIGNOTUS CAPITAL ApS (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-12-04 tilføjes Legale ejere: Alexander Schoeneck (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2019-12-02 tilføjes Legale ejere: XIGNOTUS CAPITAL ApS, Morten Martinsen (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-12-02 fjernes Legale ejere: Jeppe Krog Rasmussen (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-12-10 tilføjes Reelle ejere: Jeppe Krog Rasmussen (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2019-12-09 fjernes Reelle ejere: Jeppe Krog Rasmussen (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-12-04 tilføjes Binavne: Danish Cannabis Pharmaceuticals IVS, Danish Cannabinoids Pharmaceuticals IVS (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2019-12-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er fremstilling og udvikling af cannabinoid baseret medicin samt handel med disse - herunder eksport og import - samt i anden forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2019-12-04 tilføjes Navne: DANCANN PHARMA IVS (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2019-12-03 fjernes Navne: DANCANN IVS (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-12-04 tilføjes Vedtægter: 2019-12-04 (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at producere Cannabis til medicinsk brug. (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2018-04-30 tilføjes Hjemmeside: https://dancann.com (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2018-04-30 tilføjes Kontaktoplysninger: JKR@DANCANN.COM (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Vedtægter: 2018-04-30 (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2018-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engsøparken 127, 7200 Grindsted (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2018-03-20 tilføjes Direktion: Jeppe Krog Rasmussen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2018-03-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2018-03-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2018-03-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-03-20 (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2018-03-20 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af farmaceutiske præparater (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2018-03-20 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2018-03-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2018-03-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2018-03-20 tilføjes Legale ejere: Jeppe Krog Rasmussen (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2018-03-20 tilføjes Navne: DANCANN IVS (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2018-03-20 tilføjes Reelle ejere: Jeppe Krog Rasmussen (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2018-03-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2018-03-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2018-03-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2018-03-20 tilføjes Stiftere: Jeppe Krog Rasmussen (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2018-03-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2018-03-20 tilføjes Vedtægter: 2018-03-20 (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2018-03-20 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2018-03-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-03-21)