Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
NNES Holding IVS (CVR 39422832) | OPLØSTEFTERFUSION | 20.03.2018 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Nijaz Sumar | 10.11.2020 | 08.06.2023 | 100,00% | 100,00 % |
NNES Holding IVS (CVR 39422832) | 20.03.2018 | 20.12.2020 | 100,00% | 100,00 % |