Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-10-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-23 tilføjes Bestyrelse: Knud Bjerre (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-23 fjernes Bestyrelse: Hans Peter Kirkegaard Skov (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-23 tilføjes Legale ejere: Pigen & Trompeten Skive Holding Aps, LKB INVEST ApS (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-23 fjernes Legale ejere: HP HOLDING, GLYNGØRE ApS (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-22 fjernes Legale ejere: Pigen & Trompeten Skive Holding Aps, LKB INVEST ApS (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-23 tilføjes Reelle ejere: Knud Mogensen, Knud Bjerre (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-23 fjernes Reelle ejere: Hans Peter Kirkegaard Skov (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-22 fjernes Reelle ejere: Knud Mogensen, Knud Bjerre (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2021-12-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-07-01 tilføjes Legale ejere: Pigen & Trompeten Skive Holding Aps, LKB INVEST ApS, HP HOLDING, GLYNGØRE ApS (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2021-07-01 fjernes Legale ejere: PIGEN OG TROMPETEN. SKIVE ApS (offentliggjort 2022-03-18)
Den 2020-11-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-11-12 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-11-13 fjernes Revisor: DANSK REVISION SKIVE REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-11-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 1, 7800 Skive (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 1, 7800 Skive (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 1, 7800 Skive (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-04-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Ahornvænget 67, 7800 Skive (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2018-03-23 tilføjes Hjemmeside: www.bryggerietskive.dk (offentliggjort 2018-03-23)
Den 2018-03-23 tilføjes Kontaktoplysninger: knud@bryggerietskive.dk (offentliggjort 2018-03-23)
Den 2018-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ahornvænget 67, 7800 Skive (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2018-03-15 tilføjes Bestyrelse: Hans Peter Kirkegaard Skov (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2018-03-15 tilføjes Direktion: Knud Mogensen (direktør) (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2018-03-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er: At drive restaurationsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2018-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2018-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-03-15 (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2018-03-15 tilføjes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2018-03-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2018-03-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2018-03-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2018-03-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2018-03-15 tilføjes Legale ejere: PIGEN OG TROMPETEN. SKIVE ApS (offentliggjort 2022-03-18)
Den 2018-03-15 tilføjes Navne: BRYGGERIET SKIVE ApS (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2018-03-15 tilføjes Reelle ejere: Knud Mogensen, Knud Bjerre, Hans Peter Kirkegaard Skov (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2018-03-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2018-03-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2018-03-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2018-03-15 tilføjes Revisor: DANSK REVISION SKIVE REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2018-03-15 tilføjes Stiftere: PIGEN OG TROMPETEN. SKIVE ApS (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2018-03-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2018-03-15 tilføjes Vedtægter: 2018-03-15 (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2018-03-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2018-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-03-20)