Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Kapital | ||||
Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Bestyrelse | Bibranche | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-01 tilføjes Legale ejere: Torben Vognsen Holding ApS (offentliggjort 2022-05-20)
Den 2022-01-01 tilføjes Reelle ejere: Peter Engels Ryming, Torben Vognsen (offentliggjort 2022-05-20)
Den 2021-12-31 fjernes Reelle ejere: Peter Engels Ryming (offentliggjort 2022-05-20)
Den 2021-10-13 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-13 tilføjes Navne: Binary Productions ApS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-12 fjernes Navne: Binary Productions IVS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-13 tilføjes Vedtægter: 2021-10-13 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-12 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Bellahøj Nord 14, 2. 3., 2700 Brønshøj (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-11-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Sparresholmvej 42, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-11-22 tilføjes Direktion: Peter Engels Ryming (adm. dir.) (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-11-21 fjernes Direktion: Peter Engels Ryming (direktør) (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-11-22 tilføjes Reelle ejere: Peter Engels Ryming (offentliggjort 2022-05-20)
Den 2018-06-01 fjernes Bestyrelse: Torben Vognsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-06-01 fjernes Direktion: Torben Vognsen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-06-01 fjernes Legale ejere: Torben Vognsen (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-03-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sparresholmvej 42, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-03-19 tilføjes Bestyrelse: Torben Vognsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-03-19 tilføjes Bibranche: Produktion af film og videofilm (offentliggjort 2018-03-19)
Den 2018-03-19 tilføjes Direktion: Torben Vognsen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-03-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2018-03-19)
Den 2018-03-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-03-19)
Den 2018-03-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-03-19 (offentliggjort 2018-03-19)
Den 2018-03-19 tilføjes Hjemmeside: www.binaryproductions.net (offentliggjort 2018-03-19)
Den 2018-03-19 tilføjes Hovedbranche: Anden udgivervirksomhed (offentliggjort 2018-03-19)
Den 2018-03-19 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2018-03-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-03-19)
Den 2018-03-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-03-19)
Den 2018-03-19 tilføjes Kontaktoplysninger: info@binaryproductions.net (offentliggjort 2018-03-19)
Den 2018-03-19 tilføjes Legale ejere: Torben Vognsen, Peter Engels Ryming (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-03-19 tilføjes Navne: Binary Productions IVS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2018-03-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-03-19)
Den 2018-03-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-03-19)
Den 2018-03-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-03-19)
Den 2018-03-19 tilføjes Stiftere: Torben Vognsen, Peter Engels Ryming (offentliggjort 2018-03-19)
Den 2018-03-19 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2018-03-19)
Den 2018-03-19 tilføjes Vedtægter: 2018-03-19 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2018-03-19 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2018-03-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-03-19)