Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Dekret | ||||
Tegningsregel | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2020-05-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-05-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-05-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-05-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 65, 2., 1264 København K (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-05-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-05-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-03-15 (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-05-12 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-05-12 fjernes Legale ejere: Theologos Kampouris, Lazaros Michailidis (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-05-12 fjernes Navne: T.R.G deli IVS (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-05-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-05-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-05-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-05-12 fjernes Stiftere: Theologos Kampouris, Lazaros Michailidis (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-05-12 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-04-10 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2020-04-08 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 65, 2., 1264 København K (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2019-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 65, 2., 1264 København K (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2019-03-06 Statstidende Dekret
Den 2019-01-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2019-01-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2018-12-13 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2018-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2018-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-23 fjernes Direktion: Theologos Kampouris (direktør) (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 65, 2., 1264 København K (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 65, 2., 1264 København K (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 65, 2., 1264 København K (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-03-15 tilføjes Direktion: Theologos Kampouris (direktør) (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-03-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2018-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2018-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-03-15 (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2018-03-15 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2018-03-15 tilføjes Kapital (Kapital): 10,00 (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2018-03-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2018-03-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2018-03-15 tilføjes Legale ejere: Theologos Kampouris, Lazaros Michailidis (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2018-03-15 tilføjes Navne: T.R.G deli IVS (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2018-03-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2018-03-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2018-03-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2018-03-15 tilføjes Stiftere: Theologos Kampouris, Lazaros Michailidis (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2018-03-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-03-15 tilføjes Vedtægter: 2018-03-15 (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2018-03-15 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2018-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-23)