Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kapital | ||||
Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ericavej 145, 2820 Gentofte (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2023-04-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Brohusgade 11, 5. th., 2200 København N (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2020-03-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TEYTAUD RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2022-06-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-06 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2020-08-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2020-08-06 tilføjes Navne: A Skov Hansen Holding Aps (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2020-08-05 fjernes Navne: A Skov Hansen Holding IVS (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2020-08-06 tilføjes Vedtægter: 2020-08-06 (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2020-08-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2020-08-05 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2020-08-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brohusgade 11, 5. th., 2200 København N (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2018-08-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Århusgade 83, 3. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Århusgade 83, 3. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-03-15 tilføjes Direktion: Andreas Skov Keller-Sørensen (direktør) (offentliggjort 2018-03-19)
Den 2018-03-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve finansiel virksomhed og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-03-19)
Den 2018-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-03-19)
Den 2018-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-03-15 (offentliggjort 2018-03-19)
Den 2018-03-15 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-03-19)
Den 2018-03-15 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2018-03-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-03-19)
Den 2018-03-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-03-19)
Den 2018-03-15 tilføjes Legale ejere: Andreas Skov Keller-Sørensen (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-03-15 tilføjes Navne: A Skov Hansen Holding IVS (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2018-03-15 tilføjes Reelle ejere: Andreas Skov Keller-Sørensen (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-03-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-03-19)
Den 2018-03-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-03-19)
Den 2018-03-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-03-19)
Den 2018-03-15 tilføjes Stiftere: Andreas Skov Keller-Sørensen (offentliggjort 2018-03-19)
Den 2018-03-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-03-19)
Den 2018-03-15 tilføjes Vedtægter: 2018-03-15 (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2018-03-15 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2018-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-03-19)