Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Reelle ejere | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Beliggenhedsadresse | Tegningsregel | Bestyrelse | Kapital | ||||
Legale ejere | Vedtægter | Binavne | Navne | ||||
Virksomhedsform | Hjemmeside | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-01 tilføjes Reelle ejere: Troels Bjerregaard, Darnell Schmock Marent (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2024-02-29 fjernes Reelle ejere: Troels Bjerregaard (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2024-02-26 tilføjes Kontaktoplysninger: tb@future-impact.dk (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-02-25 fjernes Kontaktoplysninger: info@stylewisenordic.dk (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-01-01 tilføjes Direktion: Alexander William Dürr Klint (direktør) (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2024-01-01 fjernes Direktion: Darnell Schmock Marent (direktør) (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2023-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Forbindelsesvej 4, 2100 København Ø (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2023-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Center Boulevard 5, st., 2300 København S (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2023-10-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af formanden for bestyrelsen i forening med et bestyrelsesmedlem eller af formanden for bestyrelsen i forening med en direktør. (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-09-27 tilføjes Bestyrelse: Troels Bjerregaard (formand) (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-09-27 tilføjes Direktion: Darnell Schmock Marent (direktør) (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2023-09-27 fjernes Direktion: Chris Beierholm (direktør) (offentliggjort 2023-10-29)
Den 2023-09-27 tilføjes Kapital (Kapital): 40.001,00 (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-09-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-09-27 tilføjes Legale ejere: Future Impact Nordics ApS, Blue Vista Aps (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-09-26 fjernes Legale ejere: Blue Vista Aps (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-09-27 tilføjes Reelle ejere: Troels Bjerregaard (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2023-09-27 fjernes Reelle ejere: Chris Beierholm, Hans Ottar Lindberg (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-09-27 tilføjes Vedtægter: 2023-09-27 (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-07-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Center Boulevard 5, st., 2300 København S (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2022-10-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Center Boulevard 5, st., 2300 København S (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2022-10-01 fjernes Legale ejere: Summer 2017 ApS (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2022-10-01 fjernes Reelle ejere: Martin Scherning Rix (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2022-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Center Boulevard 5, st., 2300 København S (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2022-09-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Center Boulevard 5, st., 2300 København S (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-09-01 tilføjes Legale ejere: Marent Holding ApS (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-03 tilføjes Reelle ejere: Martin Scherning Rix, Chris Beierholm, Hans Ottar Lindberg (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2022-05-03 fjernes Reelle ejere: Henrik Eppers (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-05-02 fjernes Reelle ejere: Chris Beierholm, Martin Scherning Rix, Hans Ottar Lindberg (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-05-03 fjernes Direktion: Henrik Eppers (direktør) (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-05-03 fjernes Legale ejere: Eppers Holding ApS (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2021-10-06 tilføjes Binavne: re do copenhagen ApS (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-05 fjernes Binavne: Bellfield Nordic Clothing IVS (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-09-28 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2021-09-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2021-09-28 tilføjes Navne: Stylewise Nordic ApS (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-09-27 fjernes Navne: Stylewise Nordic IVS (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-09-28 tilføjes Vedtægter: 2021-09-28 (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2021-09-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-09-27 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-07-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Center Boulevard 5, st., 2300 København S (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2020-01-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Svend Gønges Vej 1, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2020-01-26)
Den 2019-06-04 tilføjes Hjemmeside: www.stylewisenordic.dk (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2019-06-04 tilføjes Kontaktoplysninger: info@stylewisenordic.dk (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2019-04-01 tilføjes Reelle ejere: Hans Ottar Lindberg (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2019-03-01 tilføjes Legale ejere: Eppers Holding ApS, Blue Vista Aps (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2019-03-01 fjernes Legale ejere: Chris Beierholm, Skywalker Holding IVS, Henrik Eppers (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2019-03-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-01 tilføjes Reelle ejere: Martin Scherning Rix (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2018-09-13 tilføjes Legale ejere: Summer 2017 ApS (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2018-07-11 tilføjes Binavne: Bellfield Nordic Clothing IVS (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2018-06-20 tilføjes Kapital (Kapital): 300,00 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2018-06-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2018-06-20 tilføjes Legale ejere: Skywalker Holding IVS, Henrik Eppers (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2018-06-20 tilføjes Navne: Stylewise Nordic IVS (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2018-06-19 fjernes Navne: Bellfield Nordic clothing IVS (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-06-20 tilføjes Vedtægter: 2018-06-20 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2018-04-02 tilføjes Direktion: Henrik Eppers (direktør) (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2018-04-01 tilføjes Reelle ejere: Chris Beierholm, Henrik Eppers (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2018-03-31 fjernes Reelle ejere: Chris Beierholm (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2018-03-17 tilføjes Reelle ejere: Chris Beierholm (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2018-03-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svend Gønges Vej 1, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2020-01-26)
Den 2018-03-17 tilføjes Direktion: Chris Beierholm (direktør) (offentliggjort 2023-10-29)
Den 2018-03-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for engroshandel og distribution af tøj, samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-03-18)
Den 2018-03-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-03-18)
Den 2018-03-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-03-17 (offentliggjort 2018-03-18)
Den 2018-03-17 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2018-03-18)
Den 2018-03-17 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-03-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-03-18)
Den 2018-03-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-03-18)
Den 2018-03-17 tilføjes Legale ejere: Chris Beierholm (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2018-03-17 tilføjes Navne: Bellfield Nordic clothing IVS (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-03-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-03-18)
Den 2018-03-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-03-18)
Den 2018-03-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-03-18)
Den 2018-03-17 tilføjes Stiftere: Chris Beierholm (offentliggjort 2018-03-18)
Den 2018-03-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2018-03-17 tilføjes Vedtægter: 2018-03-17 (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-03-17 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2018-03-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-03-18)