Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jesper Palle Sidenius(virk.: 19) Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 26,32 % | 26,32 % | 31,58 % | 31,58 % |
Monica Cosmina Sidenius(virk.: 3) Legale ejere, Reelle ejere | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % |
Henrik Lars Olsen(virk.: 189) Dir., Reelle ejere | 8,99 % | 10,58 % | 10,58 % | 15,87 % |
Pct. | 11,37 % | 12,79 % | 13,27 % | 18,01 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Henrik Lars Olsen | 01.01.2007 | Stægers Alle 1, 2000 Frederiksberg |
Monica Cosmina Sidenius | ||
Jesper Palle Sidenius | 01.09.2021 | Garnisonsvej 61, 3520 Farum |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Green Solar Energy ApS | 39417359 | NORMAL | Anden teknisk rådgivning (711290) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
29.09.2018 | 4,48 (km) | Søndergårdsvej 71A, 3500 Værløse | Akaciepark 76, 3520 Farum |
25.06.2021 | 13,71 (km) | Akaciepark 76, 3520 Farum | Frederiksværksgade 7A, 3400 Hillerød |
23.09.2021 | 12,38 (km) | Frederiksværksgade 7A, 3400 Hillerød | Garnisonsvej 61, 3520 Farum |
Green Solar Energy ApS. |
Sidst opdateret den 15.07.2022 og angivet som gældende fra 12.07.2022 (807 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Green Smart Repair ApS | 43698184 |
Greens Nordic ApS | 43869205 |
GREEN SOIL A/S | 78377011 |
Green Solar ApS | 43021494 |
Green Solar Energy ApS | 39417359 |
GREEN SOLUTION ApS | 34049785 |
Green Solution Byg ApS | 42106348 |
Green Solution House ApS | 26104998 |
Green Solution Investments ApS | 37364312 |
Green Solutions ApS | 37595020 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jesper Palle Sidenius(virk.: 19) Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 |
Monica Cosmina Sidenius(virk.: 3) Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Henrik Lars Olsen(virk.: 189) Dir., Reelle ejere | 42 | 0 | 1 | 29 | 53 | 64 |
Pct. | 22 % | 0 % | 1 % | 17 % | 26 % | 34 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jesper Palle Sidenius(virk.: 19) Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 6 | 9 | 5 | 5 |
Monica Cosmina Sidenius(virk.: 3) Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 1 | 0 | 2 |
Henrik Lars Olsen(virk.: 189) Dir., Reelle ejere | 93 | 100 | 2 | 9 |
Sum | 99 | 110 | 7 | 16 |
Pct. | 43 % | 47 % | 3 % | 7 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |