Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2022-01-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-01-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-01-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-01-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammelmosevej 107, 2. mf., 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-01-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-01-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-03-16 (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-01-17 fjernes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-01-17 fjernes Legale ejere: Martin Jensen, Christian Jensen (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-01-17 fjernes Navne: IXI Group IVS (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-01-17 fjernes Reelle ejere: Martin Jensen, Christian Jensen (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-01-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-01-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-01-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-01-17 fjernes Stiftere: Martin Jensen, Christian Jensen (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-01-17 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2021-12-24 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2021-02-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2021-02-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-02-20)
Den 2021-02-16 Statstidende Dekret
Den 2020-12-02 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-02-20)
Den 2020-10-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-02-20)
Den 2020-10-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2020-10-03 fjernes Direktion: Christian Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammelmosevej 107, 2. mf., 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2018-04-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammelmosevej 170, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2018-03-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammelmosevej 170, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2018-03-16 tilføjes Direktion: Christian Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2018-03-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med leasing af udstyr og materielle. (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2018-03-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2018-03-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-03-16 (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2018-03-16 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2018-03-16 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2018-03-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2018-03-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2018-03-16 tilføjes Legale ejere: Martin Jensen, Christian Jensen (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2018-03-16 tilføjes Navne: IXI Group IVS (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2018-03-16 tilføjes Reelle ejere: Martin Jensen, Christian Jensen (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2018-03-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2018-03-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2018-03-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2018-03-16 tilføjes Stiftere: Martin Jensen, Christian Jensen (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2018-03-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2018-03-16 tilføjes Vedtægter: 2018-03-16 (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2018-03-16 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2018-03-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-16)