Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | Hvidhvask | ||||
Tegningsregel | Dekret | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2021-02-05 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2021-02-05 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2021-02-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2021-02-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Artillerivej 160, 4. 4., 2300 København S (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2021-02-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2021-02-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-04-01 (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2021-02-05 fjernes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2021-02-05 fjernes Legale ejere: Lykke Tærsbøl (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2021-02-05 fjernes Navne: Lykkes IVS (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2021-02-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2021-02-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2021-02-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2021-02-05 fjernes Stiftere: Lykke Tærsbøl (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2021-02-05 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2018-10-12 sletter virksomheden Ejerskaber: FORMAT Copenhagen ApS. (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2019-10-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2019-09-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2019-09-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2019-09-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2019-06-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2019-06-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-06-29)
Den 2019-06-28 Statstidende Dekret
Den 2019-03-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-06-29)
Den 2019-03-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2019-03-26 fjernes Direktion: Lykke Tærsbøl (adm. dir.) (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2018-04-01 tilføjes Direktion: Lykke Tærsbøl (adm. dir.) (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2018-04-01 tilføjes Legale ejere: Lykke Tærsbøl (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2018-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2018-03-31 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2018-03-16)
Den 2018-03-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2018-03-16)
Den 2018-03-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Artillerivej 160, 4. 4., 2300 København S (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2018-03-16 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at servicere og administrere levering af en kombination af daglige administrationsserviceydelser som fx ordremodtagelse, finansiel planlægning, fakturering og personale- og posttjenester mv. (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2018-03-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2018-03-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-04-01 (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2018-03-16 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2018-03-16 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2018-03-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2018-03-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2018-03-16 tilføjes Navne: Lykkes IVS (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2018-03-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2018-03-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2018-03-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2018-03-16 tilføjes Stiftere: Lykke Tærsbøl (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2018-03-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2018-03-16 tilføjes Vedtægter: 2018-03-16 (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2018-03-16 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-02-08)