Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Revision fravalgt | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | Bibranche | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-16 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2021-08-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2021-08-16 tilføjes Navne: Green-Passion ApS (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2021-08-15 fjernes Navne: Green-Passion IVS (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2021-08-16 tilføjes Vedtægter: 2021-08-16 (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2021-08-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2021-08-15 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2021-07-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-07-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-07-14 tilføjes Vedtægter: 2021-07-14 (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2021-07-14 fjernes Revisor: Øernes Revision Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-07-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-06-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-07 fjernes Kontaktoplysninger: trine031080@yahoo.dk (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Præstevænget 5, 4850 Stubbekøbing (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-11-01 tilføjes Direktion: Jes Henrik Jensen (direktør) (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-11-01 fjernes Direktion: Trine Henningsen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-11-01 tilføjes Legale ejere: Jes Henrik Jensen (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-11-01 fjernes Legale ejere: Trine Henningsen (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-11-01 tilføjes Reelle ejere: Jes Henrik Jensen (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-11-01 fjernes Reelle ejere: Trine Henningsen (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-11-01 tilføjes Vedtægter: 2018-11-01 (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2018-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Fjordvej 1, 1. mf., 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-03-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fjordvej 1, 1. mf., 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-03-16 tilføjes Bibranche: Fremstilling af læskedrikke: fremstilling af mineralvand og andet vand på flaske (offentliggjort 2018-03-16)
Den 2018-03-16 tilføjes Bibranche: Fremstilling af olier og fedtstoffer (offentliggjort 2018-03-16)
Den 2018-03-16 tilføjes Bibranche: Fremstilling af smagspræparater og krydderier (offentliggjort 2018-03-16)
Den 2018-03-16 tilføjes Direktion: Trine Henningsen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-03-16 tilføjes Formål: Salg og produktion af fødevarer (offentliggjort 2018-03-16)
Den 2018-03-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-03-16)
Den 2018-03-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-03-16 (offentliggjort 2018-03-16)
Den 2018-03-16 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af frugt- og grøntsagssaft (offentliggjort 2018-03-16)
Den 2018-03-16 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2018-03-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-03-16)
Den 2018-03-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-03-16)
Den 2018-03-16 tilføjes Kontaktoplysninger: trine031080@yahoo.dk (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-03-16 tilføjes Legale ejere: Trine Henningsen (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-03-16 tilføjes Navne: Green-Passion IVS (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2018-03-16 tilføjes Reelle ejere: Trine Henningsen (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-03-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-03-16)
Den 2018-03-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-03-16)
Den 2018-03-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2018-03-16 tilføjes Revisor: Øernes Revision Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2018-03-16 tilføjes Stiftere: Trine Henningsen (offentliggjort 2018-03-16)
Den 2018-03-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2018-03-16)
Den 2018-03-16 tilføjes Vedtægter: 2018-03-16 (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-03-16 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2018-03-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-03-16)