Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Vedtægter | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2024-03-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Prins Haralds Allé 28, 5250 Odense SV (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Drosselvej 10, 5000 Odense C (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2023-09-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-02-03)
Den 2023-09-15 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-02-03)
Den 2023-09-16 tilføjes Revisor: E-REVISOR.COM GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-02-03)
Den 2023-04-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-02-03)
Den 2019-03-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-16)
Den 2019-03-14 tilføjes Vedtægter: 2019-03-14 (offentliggjort 2019-05-16)
Den 2019-03-14 fjernes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-05-16)
Den 2019-03-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Drosselvej 10, 5000 Odense C (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2018-11-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Læssøegade 168, 5230 Odense M (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2018-03-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Læssøegade 168, 5230 Odense M (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2018-03-14 tilføjes Direktion: Svante Askov Jeppesen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2018-03-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb og salg af ejendomme og boligudlejning, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2018-03-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-09-30 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2018-03-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-03-14 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2018-03-14 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2018-03-14 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2018-03-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2018-03-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2018-03-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2018-03-14 tilføjes Legale ejere: ASKOV HOLDING ApS (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2018-03-14 tilføjes Navne: Askov Bolig ApS (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2018-03-14 tilføjes Reelle ejere: Svante Askov Jeppesen (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-03-14 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2018-03-14 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2018-03-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-16)
Den 2018-03-14 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-05-16)
Den 2018-03-14 tilføjes Stiftere: ASKOV HOLDING ApS (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2018-03-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2018-03-14 tilføjes Vedtægter: 2018-03-14 (offentliggjort 2019-05-16)
Den 2018-03-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2018-03-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-03-15)