Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2018-03-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Informed ApS. (offentliggjort 2018-03-16)
Den 2019-05-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Randersgade 9, 4. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2018-03-01 tilføjes Direktion: Henriette Bastian Christensen (direktør) (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2018-03-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i Informed ApS og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2018-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2018-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-03-01 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2018-03-01 tilføjes Hjemmeside: www.informed.dk (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2018-03-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2018-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2018-03-01 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2018-03-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2018-03-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2018-03-01 tilføjes Kontaktoplysninger: info@informed.dk (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2018-03-01 tilføjes Legale ejere: Bastian Holding ApS, C. Aaen Holding ApS, Informed Employees ApS (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2018-03-01 tilføjes Navne: Informed Holding ApS (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2018-03-01 tilføjes Reelle ejere: Henriette Bastian Christensen, Carsten Aaen (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2018-03-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2018-03-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2018-03-01 tilføjes Stiftere: Informed Employees ApS, C. Aaen Holding ApS, Bastian Holding ApS (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2018-03-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2018-03-01 tilføjes Vedtægter: 2018-03-01 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2018-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2018-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-03-15)