Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | ||||
Ejerskaber | Regnskabs år | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Bibranche | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-06 tilføjes Legale ejere: Finn Christian Richter (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2020-11-06 fjernes Legale ejere: Alberthe Siff Næser (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2020-11-05 fjernes Legale ejere: Finn Christian Richter (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2020-11-06 tilføjes Reelle ejere: Finn Christian Richter (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2020-11-06 fjernes Reelle ejere: Alberthe Siff Næser (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2020-11-05 fjernes Reelle ejere: Finn Christian Richter (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2020-11-06 fjernes Direktion: Alberthe Siff Næser (direktør) (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2018-03-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Travelasone ApS. (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2018-03-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Relohagen ApS. (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2019-01-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Sandbjerg Invest ApS. (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2020-11-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-08-16 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-08-16 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-08-15 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-08-15 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-08-16 tilføjes Vedtægter: 2019-08-16 (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2018-03-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sandbjergvej 17, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2018-03-14 tilføjes Bibranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2018-03-14 tilføjes Direktion: Alberthe Siff Næser (direktør) (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2018-03-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre selskaber, undervisningsvirksomhed samt hermed beslægtede aktiviteter (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2018-03-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2018-03-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-03-14 (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2018-03-14 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2018-03-14 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2018-03-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2018-03-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2018-03-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2018-03-14 tilføjes Legale ejere: Finn Christian Richter, Alberthe Siff Næser (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2018-03-14 tilføjes Navne: Holdingselskabet af 01.04.2018 ApS (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2018-03-14 tilføjes Reelle ejere: Finn Christian Richter, Alberthe Siff Næser (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2018-03-14 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2018-03-14 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2018-03-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2018-03-14 tilføjes Stiftere: Finn Christian Richter, Alberthe Siff Næser (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2018-03-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2018-03-14 tilføjes Vedtægter: 2018-03-14 (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2018-03-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2018-03-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-03-14)