Sektion (alle) | |||||||
Kapital | Vedtægter | xbrl | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Tegningsregel | Formål | Hovedbranche | Navne | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-04 tilføjes Kapital (Kapital): 13.000.000,00 (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2024-06-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2024-06-04 tilføjes Vedtægter: 2024-06-04 (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-02 tilføjes Kapital (Kapital): 8.000.000,00 (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2023-10-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2023-10-02 tilføjes Legale ejere: PM Group Holding ApS, DMZ HOLDING ApS (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2023-10-01 fjernes Legale ejere: PM Group Holding ApS (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2023-10-02 tilføjes Vedtægter: 2023-10-02 (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2023-09-29 tilføjes Legale ejere: FINANSMANAGEMENT ApS (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2023-09-28 fjernes Legale ejere: FINANSMANAGEMENT ApS, Beier Holding ApS (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2023-09-29 tilføjes Reelle ejere: Merete Legardh Lindblad (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2023-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helsingørvej 4, 7100 Vejle (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2023-07-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotsmarken 12, 1. th., 2970 Hørsholm (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2023-07-07 tilføjes Bestyrelse: Henrik Lasse Lindblad (formand) (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2023-07-07 fjernes Bestyrelse: Jens Dick-Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2023-07-06 fjernes Bestyrelse: Henrik Lasse Lindblad (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2023-07-07 tilføjes Direktion: Christoffer Thimsen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2023-07-07 fjernes Direktion: Henrik Lasse Lindblad (direktør) (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2023-07-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden. (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2023-07-07 tilføjes Vedtægter: 2023-07-07 (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-07-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-04 tilføjes Kapital (Kapital): 7.600.000,00 (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-04-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-04-04 tilføjes Vedtægter: 2023-04-04 (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2023-04-03 tilføjes Legale ejere: Beier Holding ApS, NIELS ERIK JESPERSEN HOLDING ApS, F.F INVEST A/S, BREGNERØDVEJ AUTO ApS (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2023-04-02 fjernes Legale ejere: Beier Holding ApS, NIELS ERIK JESPERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-04-03 fjernes Bestyrelse: Thomas Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-02-08 fjernes Bestyrelse: Thomas Kaas Selsø (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2023-01-17 tilføjes Legale ejere: FINANSMANAGEMENT ApS (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2023-01-17 fjernes Legale ejere: TP INVEST DK ApS (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2023-01-16 fjernes Legale ejere: FINANSMANAGEMENT ApS (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2022-08-18 fjernes Reelle ejere: Merete Legardh Lindblad (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2022-08-15 tilføjes Legale ejere: FINANSMANAGEMENT ApS (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2022-08-14 fjernes Legale ejere: FINANSMANAGEMENT ApS (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2022-06-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-31 tilføjes Bestyrelse: Thomas Kaas Selsø (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2022-05-31 tilføjes Vedtægter: 2022-05-31 (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2022-05-19 tilføjes Vedtægter: 2022-05-19 (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-05-19 tilføjes Kapital (Kapital): 6.400.000,00 (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2022-05-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2022-05-19 tilføjes Legale ejere: FINANSMANAGEMENT ApS, TP INVEST DK ApS, NIELS ERIK JESPERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2022-05-18 fjernes Legale ejere: FINANSMANAGEMENT ApS, NIELS ERIK JESPERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2022-07-17)
Den 2022-05-19 tilføjes Reelle ejere: Merete Legardh Lindblad (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2022-05-18 fjernes Reelle ejere: Merete Legardh Lindblad (offentliggjort 2022-07-17)
Den 2021-07-12 tilføjes Vedtægter: 2021-07-12 (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2021-07-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-06 tilføjes Vedtægter: 2019-06-06 (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2019-06-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-25 tilføjes Legale ejere: Beier Holding ApS (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2019-03-24 fjernes Legale ejere: Beier Holding ApS (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-02-26 fjernes Legale ejere: TT 1919 ApS (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2018-04-16 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2018-04-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2018-04-03 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-04-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-04-16 tilføjes Legale ejere: TT 1919 ApS, Beier Holding ApS, NIELS ERIK JESPERSEN HOLDING ApS, PM Group Holding ApS (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2018-04-04 fjernes Legale ejere: ApS KBURS 17 NR. 6919 (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2018-04-03 tilføjes Legale ejere: FINANSMANAGEMENT ApS (offentliggjort 2022-07-17)
Den 2018-04-16 tilføjes Reelle ejere: Merete Legardh Lindblad (offentliggjort 2022-07-17)
Den 2018-04-16 tilføjes Vedtægter: 2018-04-16 (offentliggjort 2019-06-06)
Den 2018-04-03 tilføjes Vedtægter: 2018-04-03 (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-04-04 tilføjes Direktion: Henrik Lasse Lindblad (direktør) (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2018-04-04 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2018-04-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle software samt anden dermed i naturlig forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2018-04-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotsmarken 12, 1. th., 2970 Hørsholm (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2018-04-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2018-04-03 tilføjes Hovedbranche: Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2018-04-02 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2018-04-03 tilføjes Navne: LOGIC BANKER ApS (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2018-04-02 fjernes Navne: ApS STM nr. 6176 (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2018-04-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2018-04-02 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2018-04-03 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2018-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2018-03-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2018-03-01 tilføjes Formål: Virksomheden formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2018-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2018-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-03-01 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2018-03-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2018-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2018-03-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2018-03-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2018-03-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2018-03-01 tilføjes Legale ejere: ApS KBURS 17 NR. 6919 (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2018-03-01 tilføjes Navne: ApS STM nr. 6176 (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2018-03-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2018-03-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2018-03-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2018-03-01 tilføjes Stiftere: ApS KBURS 17 NR. 6919 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2018-03-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2018-03-01 tilføjes Vedtægter: 2018-03-01 (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2018-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2018-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-03-14)