Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2018-03-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TIMEWORK A/S. (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2019-03-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hollændervej 23, 1855 Frederiksberg C (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-03-08 tilføjes Direktion: Mette Møller Simonsen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-03-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-03-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-03-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-01 (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-03-08 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-03-08 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-03-08 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-03-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-03-08 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-03-08 tilføjes Legale ejere: Mette Møller Simonsen (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2018-03-08 tilføjes Navne: Inter Pares ApS (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-03-08 tilføjes Reelle ejere: Mette Møller Simonsen (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2018-03-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-03-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-03-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-03-08 tilføjes Revisor: T. RASMUSSEN REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-03-08 tilføjes Stiftere: Mette Møller Simonsen (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-03-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør. (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-03-08 tilføjes Vedtægter: 2018-03-08 (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-03-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-03-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-03-13)