Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Vedtægter | ||||
Direktion | Navne | Legale ejere | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-01 tilføjes Reelle ejere: Klaus Obel Kristensen, Kasper Obel Kristensen (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stokhøjvej 5, 7790 Thyholm (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2023-01-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl Skolevej 3, 6920 Videbæk (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2023-01-10 tilføjes Vedtægter: 2023-01-10 (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2022-09-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-12 tilføjes Direktion: Kasper Obel Kristensen (direktør) (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2022-01-12 fjernes Direktion: Mads Obel Kristensen (direktør) (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-10-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-15 tilføjes Navne: Villys Sand & Grusgrav ApS (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2021-03-14 fjernes Navne: Mads Obel Kristensen ApS (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2021-03-15 tilføjes Vedtægter: 2021-03-15 (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2020-10-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-01 tilføjes Legale ejere: B.K. A/S (offentliggjort 2021-02-28)
Den 2020-07-01 fjernes Legale ejere: M. Obel Invest ApS (offentliggjort 2021-02-28)
Den 2020-07-01 fjernes Reelle ejere: Mads Obel Kristensen (offentliggjort 2021-02-28)
Den 2019-10-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl Skolevej 3, 6920 Videbæk (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2018-03-12 tilføjes Direktion: Mads Obel Kristensen (direktør) (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2018-03-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive vognmandsforretning, handel og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-03-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-03-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-03-12 (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-03-12 tilføjes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-03-12 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-03-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-03-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-03-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-03-12 tilføjes Legale ejere: M. Obel Invest ApS (offentliggjort 2021-02-28)
Den 2018-03-12 tilføjes Navne: Mads Obel Kristensen ApS (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2018-03-12 tilføjes Reelle ejere: Mads Obel Kristensen (offentliggjort 2021-02-28)
Den 2018-03-12 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-03-12 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-03-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-03-12 tilføjes Stiftere: M. Obel Invest ApS (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-03-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-03-12 tilføjes Vedtægter: 2018-03-12 (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2018-03-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-03-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-03-13)