Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Ejerskaber |
Den 2019-01-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-01-26)
Den 2019-01-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-01-26)
Den 2019-01-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-26)
Den 2019-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Korsgade 12, 1. 4., 2200 København N (offentliggjort 2019-01-26)
Den 2019-01-26 fjernes Direktion: Thomas Orthmann-Brask (direktør) (offentliggjort 2019-01-26)
Den 2019-01-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2019-01-26)
Den 2019-01-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-03-12 (offentliggjort 2019-01-26)
Den 2019-01-26 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-01-26)
Den 2019-01-26 fjernes Legale ejere: Thomas Orthmann-Brask (offentliggjort 2019-01-26)
Den 2019-01-26 fjernes Navne: Thomas Brask Holding IVS (offentliggjort 2019-01-26)
Den 2019-01-26 fjernes Reelle ejere: Thomas Orthmann-Brask (offentliggjort 2019-01-26)
Den 2019-01-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-26)
Den 2019-01-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-26)
Den 2019-01-26 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-01-26)
Den 2019-01-26 fjernes Stiftere: Thomas Orthmann-Brask (offentliggjort 2019-01-26)
Den 2019-01-26 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-01-26)
Den 2018-03-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Korsgade 12, 1. 4., 2200 København N (offentliggjort 2019-01-26)
Den 2018-03-12 tilføjes Direktion: Thomas Orthmann-Brask (direktør) (offentliggjort 2019-01-26)
Den 2018-03-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med formueforvaltning samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2019-01-26)
Den 2018-03-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2019-01-26)
Den 2018-03-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-03-12 (offentliggjort 2019-01-26)
Den 2018-03-12 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-01-26)
Den 2018-03-12 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2019-01-26)
Den 2018-03-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-01-26)
Den 2018-03-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-01-26)
Den 2018-03-12 tilføjes Legale ejere: Thomas Orthmann-Brask (offentliggjort 2019-01-26)
Den 2018-03-12 tilføjes Navne: Thomas Brask Holding IVS (offentliggjort 2019-01-26)
Den 2018-03-12 tilføjes Reelle ejere: Thomas Orthmann-Brask (offentliggjort 2019-01-26)
Den 2018-03-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-26)
Den 2018-03-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-26)
Den 2018-03-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-01-26)
Den 2018-03-12 tilføjes Stiftere: Thomas Orthmann-Brask (offentliggjort 2019-01-26)
Den 2018-03-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-01-26)
Den 2018-03-12 tilføjes Vedtægter: 2018-03-12 (offentliggjort 2019-01-26)
Den 2018-03-12 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-01-26)
Den 2018-03-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-26)
Den 2018-03-12 sletter virksomheden Ejerskaber: Inklusiv IVS. (offentliggjort 2018-06-02)