Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2021-11-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandfogedvej 6, 2660 Brøndby Strand (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-22 fjernes Direktion: Kenneth Fratz Dandanel Rasmussen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-03-12 (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-22 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-22 fjernes Legale ejere: Kenneth Fratz Dandanel Rasmussen (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-22 fjernes Navne: Fratz Holding IVS (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-22 fjernes Reelle ejere: Kenneth Fratz Dandanel Rasmussen (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-22 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-22 fjernes Stiftere: Kenneth Fratz Dandanel Rasmussen (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-22 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2018-04-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Hvidevarekompagniet IVS. (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2021-06-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandfogedvej 6, 2660 Brøndby Strand (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2018-03-12 tilføjes Direktion: Kenneth Fratz Dandanel Rasmussen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2018-03-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2018-03-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2018-03-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-03-12 (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2018-03-12 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2018-03-12 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2018-03-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2018-03-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2018-03-12 tilføjes Legale ejere: Kenneth Fratz Dandanel Rasmussen (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2018-03-12 tilføjes Navne: Fratz Holding IVS (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2018-03-12 tilføjes Reelle ejere: Kenneth Fratz Dandanel Rasmussen (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2018-03-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2018-03-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2018-03-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2018-03-12 tilføjes Stiftere: Kenneth Fratz Dandanel Rasmussen (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2018-03-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2018-03-12 tilføjes Vedtægter: 2018-03-12 (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2018-03-12 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2018-03-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-22)