Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 342, 2., 2630 Taastrup (offentliggjort 2024-08-28)
Den 2024-08-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 328, 2630 Taastrup (offentliggjort 2024-08-28)
Den 2018-02-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SCANAVO HOLDING ApS. (offentliggjort 2018-03-19)
Den 2024-06-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 328, 2630 Taastrup (offentliggjort 2024-08-28)
Den 2018-02-26 tilføjes Direktion: Tino Thorbjørn Sølling (direktør) (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-02-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed samt anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-02-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-02-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-01 (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-02-26 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-02-26 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-02-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-02-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-02-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-02-26 tilføjes Legale ejere: Lenora Louise Sølling, Tino Thorbjørn Sølling (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2018-02-26 tilføjes Navne: M.U. 4 ApS (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-02-26 tilføjes Reelle ejere: Lenora Louise Sølling, Tino Thorbjørn Sølling (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2018-02-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-02-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-02-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-02-26 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-02-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-02-26 tilføjes Vedtægter: 2018-02-26 (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-02-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-02-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-03-13)