Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Christina Sjøberg Heineke Petersen | 01.04.2021 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anders Peter Damgaard | 09.03.2018 | 01.04.2021 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jean Luc Guiziou | 08.03.2023 | formand |
Heidi Kristine Helbo | 01.07.2022 | bestyrelsesmedlem |
Martin Rune Pedersen | 09.03.2018 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Deidre Eleese Derworiz | 24.03.2021 | 01.07.2022 | bestyrelsesmedlem |
Arnaud Le Foll | 01.07.2020 | 25.08.2020 | formand |
Arnaud Le Foll | 26.06.2020 | 08.03.2023 | formand |
Michael Simon Borrell | 18.05.2020 | 01.07.2020 | formand |
Christina Sjøberg Heineke Petersen | 20.01.2020 | 24.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Zhanar Dreisig | 24.05.2019 | 15.08.2020 | bestyrelsesmedlem |
Michael Simon Borrell | 09.03.2018 | 18.05.2020 | formand |
Troels Albrechtsen | 09.03.2018 | 20.01.2020 | bestyrelsesmedlem |
Isabelle Emma Billat | 09.03.2018 | 24.05.2019 | bestyrelsesmedlem |