Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Vedtægter | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Interessenter | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-18 tilføjes Vedtægter: 2022-03-18 (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2021-12-20 tilføjes Legale ejere: Aage og Johanne Louis-Hansen A/S, LB FORSIKRING A/S, KOLDINGVEJ 2, BILLUND A/S, CHR. AUGUSTINUS FABRIKKER AKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-12-20 fjernes Legale ejere: AAGE V. JENSEN NATURFOND (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-12-19 fjernes Legale ejere: KOLDINGVEJ 2, BILLUND A/S, CHR. AUGUSTINUS FABRIKKER AKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-12-20 tilføjes Vedtægter: 2021-12-20 (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2021-08-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-27 tilføjes Vedtægter: 2021-04-27 (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2020-04-23 tilføjes Vedtægter: 2020-04-23 (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2020-04-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-20 tilføjes Legale ejere: KOLDINGVEJ 2, BILLUND A/S, CHR. AUGUSTINUS FABRIKKER AKTIESELSKAB, AAGE V. JENSEN NATURFOND, PENSIONSKASSEN FOR SYGEPLEJERSKER OG LÆGESEKRETÆRER, PENSIONSKASSEN FOR SOCIALRÅDGIVERE , SOCIALPÆDAGOGER OG KONTORPERSONALE, PENSIONSKASSEN FOR SUNDHEDSFAGLIGE, J-F. LEMVIGH-MÜLLER HOLDING A/S (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2019-12-20 fjernes Legale ejere: MAJ INVEST HOLDING A/S (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2019-12-20 fjernes Reelle ejere: Jeppe Christiansen (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammeltorv 18, 1457 København K (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2019-01-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 35, 2100 København Ø (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2018-02-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 35, 2100 København Ø (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2018-02-26 tilføjes Direktion: MIFIF III GP ApS (direktør) (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2018-02-26 tilføjes Formål: Kommanditselskabets formål er at investere i porteføljeselskaber gennem kapitalindskud, lånekapital eller på anden måde, direkte eller indirekte, samt anden virksomhed hermed, der efter komplementarens skøn er forbundet dermed. (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2018-02-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2018-02-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-02-26 (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2018-02-26 tilføjes Hovedbranche: Ventureselskaber og kapitalfonde (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2018-02-26 tilføjes Interessenter: MIFIF III GP ApS (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2018-02-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2018-02-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2018-02-26 tilføjes Legale ejere: MAJ INVEST HOLDING A/S (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2018-02-26 tilføjes Navne: Maj Invest Financial Inclusion Fund III K/S (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2018-02-26 tilføjes Reelle ejere: Jeppe Christiansen (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2018-02-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2018-02-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2018-02-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2018-02-26 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2018-02-26 tilføjes Tegningsregel: Kommanditselskabet tegnes af komplementaren. (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2018-02-26 tilføjes Vedtægter: 2018-02-26 (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2018-02-26 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2018-02-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-03-12)