Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sæbyvej 21, 9340 Asaa (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-11-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Sæbyvej 21, 9340 Asaa (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2018-01-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ASAA AUTO- OG KAROSSERIVÆRKSTED ApS. (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2018-01-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Nieras Ejendomme ApS. (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2023-11-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sæbyvej 21, 9340 Asaa (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2018-01-18 tilføjes Direktion: Kurt Nielsen (direktør) (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2018-01-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og besidde kapitalandele i andre kapitalselskaber samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2018-01-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2018-01-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-07-01 (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2018-01-18 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2018-01-18 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2018-01-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2018-01-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2018-01-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2018-01-18 tilføjes Legale ejere: Kurt Nielsen (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-01-18 tilføjes Navne: Holding 9340 ApS (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2018-01-18 tilføjes Reelle ejere: Kurt Nielsen (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-01-18 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2018-01-18 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2018-01-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2018-01-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2018-01-18 tilføjes Vedtægter: 2018-01-18 (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2018-01-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2018-01-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-03-12)