Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2021-09-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Rygårds Alle 8, 4., 2900 Hellerup (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-13 fjernes Direktion: Tanya Elizabeth de Leon Werner (adm. dir.) (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-03-12 (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-13 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-13 fjernes Legale ejere: Tanya Elizabeth de Leon Werner (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-13 fjernes Navne: Sirius Holdings IVS (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-13 fjernes Reelle ejere: Tanya Elizabeth de Leon Werner (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-13 fjernes Stiftere: Tanya Elizabeth de Leon Werner (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-13 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2018-03-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Leon Nord ApS. (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2021-04-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rygårds Alle 8, 4., 2900 Hellerup (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2018-09-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Trelleborggade 14, 1. th., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2018-03-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trelleborggade 14, 1. th., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2018-03-12 tilføjes Direktion: Tanya Elizabeth de Leon Werner (adm. dir.) (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2018-03-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre selskaber. (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2018-03-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2018-03-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-03-12 (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2018-03-12 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2018-03-12 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2018-03-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2018-03-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2018-03-12 tilføjes Legale ejere: Tanya Elizabeth de Leon Werner (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2018-03-12 tilføjes Navne: Sirius Holdings IVS (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2018-03-12 tilføjes Reelle ejere: Tanya Elizabeth de Leon Werner (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2018-03-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2018-03-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2018-03-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2018-03-12 tilføjes Stiftere: Tanya Elizabeth de Leon Werner (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2018-03-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2018-03-12 tilføjes Vedtægter: 2018-03-12 (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2018-03-12 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2018-03-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-13)