Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Binavne | Navne | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Bestyrelse | Direktion | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Tegningsregel | Legale ejere | Årsbeskæftigelse | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Kapital | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Reelle ejere | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-15 tilføjes Binavne: Kofax Technologies ApS (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-15 tilføjes Navne: Tungsten Automation Technologies ApS (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-14 fjernes Navne: Kofax Technologies ApS (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-15 tilføjes Vedtægter: 2024-01-15 (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2023-07-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyskær 5, 3., 2730 Herlev (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Lottenborgvej 26, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-30 tilføjes Kontaktoplysninger: daisy.ferrari@kofax.com (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-11 tilføjes Bestyrelse: Martin Gustav Oberholzer (formand) (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2021-08-10 fjernes Bestyrelse: Martin Gustav Oberholzer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2021-08-11 tilføjes Direktion: Christian Jörg Franz Hefner (direktør) (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2021-08-11 fjernes Direktion: Martin Gustav Oberholzer (direktør) (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2021-06-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-06-20 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-06-21 tilføjes Vedtægter: 2021-06-21 (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2021-06-21 fjernes Revisor: MAZARS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-06-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-30 tilføjes Vedtægter: 2020-09-30 (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2020-08-07 tilføjes Bestyrelse: Christian Jörg Franz Hefner (formand) (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2020-08-06 fjernes Bestyrelse: Christian Jörg Franz Hefner (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-08-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lottenborgvej 26, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2020-03-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Høffdingsvej 34, 2500 Valby (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2019-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høffdingsvej 34, 2500 Valby (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2019-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Høffdingsvej 34, 2500 Valby (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-08-13 tilføjes Revisor: MAZARS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2019-08-13 fjernes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2019-02-15 tilføjes Bestyrelse: Christian Jörg Franz Hefner (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2019-02-15 fjernes Bestyrelse: George David Carroll (formand) (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2019-02-15 tilføjes Direktion: Martin Gustav Oberholzer (direktør) (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2019-02-15 fjernes Direktion: Caroline Curtis (direktør) (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2019-02-15 tilføjes Navne: Kofax Technologies ApS (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2019-02-14 fjernes Navne: Nuance Communications Denmark ApS (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2019-02-15 tilføjes Vedtægter: 2019-02-15 (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2019-02-02 tilføjes Legale ejere: Tungsten Automation Corporation (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2019-02-02 fjernes Legale ejere: Nuance Document Imaging Inc. (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-01-24 tilføjes Bestyrelse: Anne Marie Kehoe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2019-01-24 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-01-24 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-12 tilføjes Binavne: Safecom ApS (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2018-12-31 (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2018-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2018-10-01 (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2018-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2018-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2018-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2018-09-17 tilføjes Kapital (Kapital): 60.000,00 (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-09-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-09-17 tilføjes Vedtægter: 2018-09-17 (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høffdingsvej 34, 2500 Valby (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2018-02-28 tilføjes Bestyrelse: George David Carroll (formand) (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2018-02-28 tilføjes Direktion: Caroline Curtis (direktør) (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2018-02-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er, direkte eller via besiddelse af kapitalandele i andre selskaber, at drive salgs- og markedsføringsvirksomhed af produkter inden for informationsteknologi til koncernforbundne selskaber samt anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er forbundet dermed. (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2018-02-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-09-30 (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2018-02-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-02-28 (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2018-02-28 tilføjes Hovedbranche: Anden udgivelse af software (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2018-02-28 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-02-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-02-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2018-02-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2018-02-28 tilføjes Legale ejere: Nuance Document Imaging Inc. (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-02-28 tilføjes Navne: Nuance Communications Denmark ApS (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2018-02-28 tilføjes Reelle ejere: Caroline Curtis (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2018-02-28 fjernes Reelle ejere: Caroline Curtis (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2018-02-28 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2018-02-28 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2018-02-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2018-02-28 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2018-02-28 tilføjes Stiftere: Nuance Communications Ireland Limited (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2018-02-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2018-02-28 tilføjes Vedtægter: 2018-02-28 (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-02-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2018-02-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-03-09)