Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Bibranche | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | xbrl | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2021-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2021-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2021-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2021-08-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryttervej 10, 4673 Rødvig Stevns (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2021-08-24 fjernes Bestyrelse: Andreas Maimann Rostgaard (næstformand) (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2021-08-24 fjernes Bibranche: Landskabspleje (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2021-08-24 fjernes Bibranche: Nedrivning (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2021-08-24 fjernes Direktion: Andreas Maimann Rostgaard (direktør) (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2021-08-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-09-30 (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2021-08-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-03-14 (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2021-08-24 fjernes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2021-08-24 fjernes Kontaktoplysninger: Mr.bygoganlaeg@gmail.com (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2021-08-24 fjernes Legale ejere: Andreas Maimann Rostgaard (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2021-08-24 fjernes Navne: MR Byg Og Anlæg Aps (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2021-08-24 fjernes Reelle ejere: Andreas Maimann Rostgaard (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2021-08-24 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2021-08-24 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2021-08-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2021-08-24 fjernes Stiftere: Andreas Maimann Rostgaard (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2021-08-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2020-04-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2020-04-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-01-01 tilføjes Legale ejere: Andreas Maimann Rostgaard (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2020-01-01 fjernes Legale ejere: Bjarne Nielsen (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2020-01-01 tilføjes Reelle ejere: Andreas Maimann Rostgaard (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2020-01-01 fjernes Reelle ejere: Bjarne Nielsen (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2020-01-01 fjernes Bestyrelse: Bjarne Nielsen (formand) (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2019-12-31 fjernes Legale ejere: Andreas Maimann Rostgaard (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2019-12-31 fjernes Reelle ejere: Andreas Maimann Rostgaard (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-03-14 tilføjes Bestyrelse: Bjarne Nielsen (formand) (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2018-03-14 tilføjes Direktion: Andreas Maimann Rostgaard (direktør) (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2018-03-14 tilføjes Kontaktoplysninger: Mr.bygoganlaeg@gmail.com (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2018-03-14 tilføjes Legale ejere: Andreas Maimann Rostgaard, Bjarne Nielsen (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2018-03-14 tilføjes Reelle ejere: Andreas Maimann Rostgaard, Bjarne Nielsen (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2018-03-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2018-03-13 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2018-03-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2018-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryttervej 10, 4673 Rødvig Stevns (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2018-03-08 tilføjes Bibranche: Landskabspleje (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2018-03-08 tilføjes Bibranche: Nedrivning (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2018-03-08 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at påtage sig alle former for opgaver indenfor bygge og anlægs branchen (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2018-03-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-09-30 (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2018-03-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-03-14 (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2018-03-08 tilføjes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2018-03-08 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2018-03-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2018-03-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2018-03-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2018-03-08 tilføjes Navne: MR Byg Og Anlæg Aps (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2018-03-08 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2018-03-08 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2018-03-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2018-03-08 tilføjes Stiftere: Andreas Maimann Rostgaard (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2018-03-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2018-03-08 tilføjes Vedtægter: 2018-03-08 (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2018-03-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-02-02)