Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Tegningsregel | ||||
Direktion | Hvidhvask | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2019-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-08-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-08-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-08-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Vester Farimagsgade 6, 5., 1606 København V (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-08-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-08-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-03-09 (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-08-29 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-08-29 fjernes Legale ejere: Per Lyne Rahbek (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-08-29 fjernes Navne: International Danish Construction IVS (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-08-29 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-08-29 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-08-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-08-29 fjernes Stiftere: Per Lyne Rahbek (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-08-29 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-07-24 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-01-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-01-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2018-12-05 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2018-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2018-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-23 fjernes Direktion: Per Lyne Rahbek (direktør) (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-05-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2018-03-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vester Farimagsgade 6, 5., 1606 København V (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2018-03-09 tilføjes Direktion: Per Lyne Rahbek (direktør) (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-03-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rådgivningsvirksomhed indenfor byggebranchen, og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2018-03-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2018-03-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-03-09 (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2018-03-09 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2018-03-09 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2018-03-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2018-03-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2018-03-09 tilføjes Legale ejere: Per Lyne Rahbek (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2018-03-09 tilføjes Navne: International Danish Construction IVS (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2018-03-09 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2018-03-09 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2018-03-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2018-03-09 tilføjes Stiftere: Per Lyne Rahbek (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2018-03-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-03-09 tilføjes Vedtægter: 2018-03-09 (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2018-03-09 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2018-03-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-23)