Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Dekret | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Kontaktoplysninger | Vedtægter | Binavne | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2020-02-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-02-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-02-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-02-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Egøjevej 58, 4600 Køge (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-02-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-02-27 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-02-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-02-28 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-02-26 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af friske bageriprodukter (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-02-26 fjernes Legale ejere: Michael Lindemann Thyregod Vangsaa (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-02-26 fjernes Navne: V1 Brød IVS (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-02-26 fjernes Reelle ejere: Michael Lindemann Thyregod Vangsaa (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-02-26 fjernes Regnskabs år: --02-27 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-02-26 fjernes Regnskabs år: --02-28 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-02-26 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-02-26 fjernes Stiftere: Hasan Surtiwala, Faisal Khan (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-02-26 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-02-07 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-10-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2019-10-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-11-05)
Den 2019-10-12 Statstidende Dekret
Den 2019-09-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-11-05)
Den 2019-09-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-09-10 fjernes Direktion: Kim Dirk Kürten (direktør) (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-07-07 tilføjes Legale ejere: Michael Lindemann Thyregod Vangsaa (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2019-07-07 fjernes Legale ejere: N-gen Group IVS (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-07-01 tilføjes Legale ejere: N-gen Group IVS (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-07-01 fjernes Legale ejere: Michael Lindemann Thyregod Vangsaa (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-07-07 tilføjes Reelle ejere: Michael Lindemann Thyregod Vangsaa (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2019-07-07 fjernes Reelle ejere: Kim Dirk Kürten (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-07-01 tilføjes Reelle ejere: Kim Dirk Kürten (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-07-01 fjernes Reelle ejere: Michael Lindemann Thyregod Vangsaa (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-02-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egøjevej 58, 4600 Køge (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2019-02-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Randkløve Alle 144, st. th., 2770 Kastrup (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2019-02-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive bageri (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2019-02-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktion (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-02-22 fjernes Kontaktoplysninger: mailhasanis@gmail.com (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2019-02-21 tilføjes Direktion: Kim Dirk Kürten (direktør) (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-02-21 fjernes Direktion: Hasan Surtiwala (direktør) (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2019-02-21 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af friske bageriprodukter (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2019-02-20 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2019-02-21 tilføjes Navne: V1 Brød IVS (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2019-02-20 fjernes Navne: Arbitrage Marketing IVS (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2019-02-21 tilføjes Vedtægter: 2019-02-21 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2019-02-20 fjernes Binavne: Arbitrage Consulting IVS (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2019-02-16 tilføjes Legale ejere: Michael Lindemann Thyregod Vangsaa (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-02-16 fjernes Legale ejere: Hasan Surtiwala (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-02-16 tilføjes Reelle ejere: Michael Lindemann Thyregod Vangsaa (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-02-16 fjernes Reelle ejere: Hasan Surtiwala (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2018-06-22 tilføjes Legale ejere: Hasan Surtiwala (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2018-06-22 fjernes Legale ejere: Faisal Khan (offentliggjort 2018-06-24)
Den 2018-06-21 fjernes Legale ejere: Hasan Surtiwala (offentliggjort 2018-06-24)
Den 2018-06-22 tilføjes Reelle ejere: Hasan Surtiwala (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2018-06-22 fjernes Reelle ejere: Faisal Khan (offentliggjort 2018-06-24)
Den 2018-06-21 fjernes Reelle ejere: Hasan Surtiwala (offentliggjort 2018-06-24)
Den 2018-06-22 fjernes Direktion: Faisal Khan (direktør) (offentliggjort 2018-06-24)
Den 2018-04-12 tilføjes Binavne: Arbitrage Consulting IVS (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-04-11 fjernes Binavne: Leverage Pay IVS (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-04-12 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2018-04-12 tilføjes Navne: Arbitrage Marketing IVS (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-04-11 fjernes Navne: Leverage Payments IVS (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-04-12 tilføjes Reelle ejere: Hasan Surtiwala, Faisal Khan (offentliggjort 2018-06-24)
Den 2018-04-12 tilføjes Vedtægter: 2018-04-12 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Randkløve Alle 144, st. th., 2770 Kastrup (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Binavne: Leverage Pay IVS (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-02-28 tilføjes Direktion: Faisal Khan (direktør) (offentliggjort 2018-06-24)
Den 2018-02-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er udvikling af og rådgivning til virksomheder indenfor den finansielle sektor og internationale betalingsløsninger, samt virksomhed der efter ledelsens skøn er forbundet hermed. (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-02-27 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2018-02-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-02-28 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2018-02-28 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2018-02-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2018-02-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2018-02-28 tilføjes Kontaktoplysninger: mailhasanis@gmail.com (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Legale ejere: Hasan Surtiwala, Faisal Khan (offentliggjort 2018-06-24)
Den 2018-02-28 tilføjes Navne: Leverage Payments IVS (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-02-28 tilføjes Regnskabs år: --02-27 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2018-02-28 tilføjes Regnskabs år: --02-28 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2018-02-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2018-02-28 tilføjes Stiftere: Hasan Surtiwala, Faisal Khan (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2018-02-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Vedtægter: 2018-02-28 (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-02-28 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2018-02-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-09-10)