Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Hvidhvask | Tegningsregel | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2022-09-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2022-09-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2022-09-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2022-09-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 201, 2500 Valby (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2022-09-14 fjernes Direktion: Mühittin Ünal (direktør) (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2022-09-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2022-09-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-03-08 (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2022-09-14 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-12-17 (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2022-09-14 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2022-09-14 fjernes Legale ejere: Mühittin Ünal (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2022-09-14 fjernes Navne: Preico Easy ApS (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2022-09-14 fjernes Reelle ejere: Mühittin Ünal (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2022-09-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2022-09-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2022-09-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2022-09-14 fjernes Stiftere: RH Group Holding ApS (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2022-09-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2022-06-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-05 tilføjes Legale ejere: Mühittin Ünal (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2022-04-05 fjernes Legale ejere: MGU GROUP ApS, Zafer Holding ApS, BALTA GROUP HOLDING ApS, RH Group Holding ApS, NØRREPORT HOLDING ApS, HE.J HOLDING ApS, ONSCREEN HOLDING ApS (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2022-04-05 tilføjes Reelle ejere: Mühittin Ünal (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2022-04-05 fjernes Reelle ejere: Haci Yalcin, Henrik Jørgensen, Deniz Yusuf Balta, Volkan Zafer, Zakir Hussain Naz, Mutlu Gurbet Ünal (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2022-04-04 fjernes Reelle ejere: Mühittin Ünal (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2021-06-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-05 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-12-17 (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2019-02-05 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2019-02-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2019-02-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2018-12-08 tilføjes Direktion: Mühittin Ünal (direktør) (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2018-12-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2018-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2018-11-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-11-29 fjernes Direktion: Mühittin Ünal (direktør) (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 201, 2500 Valby (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2018-03-08 tilføjes Direktion: Mühittin Ünal (direktør) (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-03-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at levere konsulentydelser til erhvervsdrivende og hermed efter ledel-sens skøn beslægtet virksomhed (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2018-03-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2018-03-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-03-08 (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2018-03-08 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2018-03-08 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2018-03-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2018-03-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2018-03-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2018-03-08 tilføjes Legale ejere: MGU GROUP ApS, Zafer Holding ApS, BALTA GROUP HOLDING ApS, RH Group Holding ApS, NØRREPORT HOLDING ApS, HE.J HOLDING ApS, ONSCREEN HOLDING ApS (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2018-03-08 tilføjes Navne: Preico Easy ApS (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2018-03-08 tilføjes Reelle ejere: Mühittin Ünal, Haci Yalcin, Henrik Jørgensen, Deniz Yusuf Balta, Volkan Zafer, Zakir Hussain Naz, Mutlu Gurbet Ünal (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2018-03-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2018-03-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2018-03-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2018-03-08 tilføjes Stiftere: RH Group Holding ApS (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2018-03-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-03-08 tilføjes Vedtægter: 2018-03-08 (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2018-03-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2018-03-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-29)