Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Martin Gaarn Thomsen | 06.03.2018 | 23.05.2021 | 100,00% | 100,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
TMC Invest 2021 ApS (CVR 42420182) | NORMAL | 14.06.2021 | 5,00-9,99% | 5,00-9,99% |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
BG40-5 A/S (CVR 42209287) | NORMAL | 10.03.2021 | 02.03.2023 | 5,00-9,99% | 5,00-9,99% |