Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Vedtægter | ||||
Revisor | Legale ejere | Bibranche | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Interessenter | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nybrogade 12, 1203 København K (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Holbergsgade 14, 2. tv., 1057 København K (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2018-03-09 sletter virksomheden Ejerskaber: Strandterrasserne Køge SH 3-1 ApS. (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2022-06-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-19 tilføjes Vedtægter: 2021-05-19 (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2021-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holbergsgade 14, 2. tv., 1057 København K (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2021-01-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborg Havnevej 15, 3., 2900 Hellerup (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2020-11-30 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2020-11-30 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2020-08-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-31 tilføjes Legale ejere: AEROF Denmark Holdings ApS (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-12-31 fjernes Legale ejere: AEROF Holdco II Sarl (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-06-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-25 tilføjes Bibranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2018-08-07)
Den 2018-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborg Havnevej 15, 3., 2900 Hellerup (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2018-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 58, 2900 Hellerup (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 58, 2900 Hellerup (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-03-08 tilføjes Direktion: Komplementarselskabet Strandterrasserne Køge ApS (direktør) (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2018-03-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje, udvikle og forvalte fast ejendom, direkte og indirekte, samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2018-03-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2018-03-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-03-08 (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2018-03-08 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2018-03-08 tilføjes Interessenter: Komplementarselskabet Strandterrasserne Køge ApS (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2018-03-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2018-03-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2018-03-08 tilføjes Legale ejere: AEROF Holdco II Sarl (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2018-03-08 tilføjes Navne: Strandterrasserne Køge K/S (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2018-03-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2018-03-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2018-03-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2018-03-08 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2018-03-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af komplementaren (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2018-03-08 tilføjes Vedtægter: 2018-03-08 (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2018-03-08 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2018-03-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-03-08)