Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Karen Sofie Andersen | 01.02.2021 | 03.02.2022 | direktør |
Bruno Andersen | 30.07.2019 | 27.01.2021 | direktør |
Bruno Andersen | 05.06.2018 | 26.05.2019 | direktør |
Dennis Andersen | 10.04.2018 | 05.06.2018 | direktør |
Bruno Andersen | 08.03.2018 | 10.04.2018 | direktør |