Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
xbrl | Tegningsregel | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2020-09-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Havn 1, 8700 Horsens (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-24 fjernes Direktion: Søren Buhl (direktør) (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-03-15 (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-24 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2019-01-17 (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-24 fjernes Hovedbranche: Kommunikationsdesign og grafisk design (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-24 fjernes Kontaktoplysninger: grafiark@gmail.com (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-24 fjernes Legale ejere: Søren Buhl (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-24 fjernes Navne: Grafiark IVS (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-24 fjernes Reelle ejere: Søren Buhl (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-24 fjernes Stiftere: Søren Buhl (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-24 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-02-18 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2019-01-17 (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2019-02-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2019-02-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2019-02-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-01-17 tilføjes Direktion: Søren Buhl (direktør) (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2019-01-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2018-11-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2018-11-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-11-27 fjernes Direktion: Søren Buhl (adm. dir.) (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-03-15 tilføjes Direktion: Søren Buhl (adm. dir.) (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-03-15 tilføjes Kontaktoplysninger: grafiark@gmail.com (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2018-03-15 tilføjes Legale ejere: Søren Buhl (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2018-03-15 tilføjes Reelle ejere: Søren Buhl (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2018-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-03-14 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2018-03-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2018-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Havn 1, 8700 Horsens (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2018-03-08 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udføre freelance grafisk arbejde. (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2018-03-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2018-03-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-03-15 (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2018-03-08 tilføjes Hovedbranche: Kommunikationsdesign og grafisk design (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2018-03-08 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2018-03-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2018-03-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2018-03-08 tilføjes Navne: Grafiark IVS (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2018-03-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2018-03-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2018-03-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2018-03-08 tilføjes Stiftere: Søren Buhl (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2018-03-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af Søren Buhl. (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-03-08 tilføjes Vedtægter: 2018-03-08 (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2018-03-08 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-09-24)