Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jan Ryberg Christensen | 30.11.2022 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Casper Juul Johansen | 01.02.2021 | 30.11.2022 | adm. dir |
Kim Nielsen | 28.02.2018 | 31.01.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kim Nielsen | 28.02.2018 | 28.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
Hans Froholdt | 28.02.2018 | 28.12.2020 | formand |
Jens Haar | 28.02.2018 | 28.12.2020 | næstformand |