Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | ||||
Bibranche | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-07 tilføjes Kapital (Kapital): 40.001,00 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-07 tilføjes Navne: EHF Holding ApS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-06 fjernes Navne: EHF Holding Ivs (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-07 tilføjes Vedtægter: 2021-10-07 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-06 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2018-03-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EMAI Invest Ivs. (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2021-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gamlehave Alle 18, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2021-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Tonysvej 26, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2021-02-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2018-03-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tonysvej 26, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2018-03-06 tilføjes Bibranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2018-03-06 tilføjes Direktion: Elisabeth Hermann Frederiksen (direktør) (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2018-03-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre selskaber, yde investerings- og anden konsulentrådgivning samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2018-03-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-08-31 (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2018-03-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-03-06 (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2018-03-06 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2018-03-06 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2018-03-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2018-03-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2018-03-06 tilføjes Legale ejere: Elisabeth Hermann Frederiksen (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2018-03-06 tilføjes Navne: EHF Holding Ivs (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2018-03-06 tilføjes Reelle ejere: Elisabeth Hermann Frederiksen (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2018-03-06 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2018-03-06 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2018-03-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2018-03-06 tilføjes Stiftere: Elisabeth Hermann Frederiksen (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2018-03-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2018-03-06 tilføjes Vedtægter: 2018-03-06 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2018-03-06 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2018-03-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-03-08)