Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Reelle ejere | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-22 tilføjes Legale ejere: S. Søgaard Holding ApS (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2024-03-21 fjernes Legale ejere: S. Søgaard Holding ApS (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2024-03-22 tilføjes Reelle ejere: Peter Thorup Thomsen (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2024-03-21 fjernes Reelle ejere: Peter Thorup Thomsen (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2024-02-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fuglkær 6, 8781 Stenderup (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-09-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Fuglkær 6, 8781 Stenderup (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-06-03 tilføjes Legale ejere: S. Søgaard Holding ApS, Peter T Thomsen Holding ApS (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2022-06-02 fjernes Legale ejere: Peter T Thomsen Holding ApS, S. Søgaard Holding ApS (offentliggjort 2022-06-07)
Den 2022-04-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-26 tilføjes Legale ejere: S. Søgaard Holding ApS (offentliggjort 2022-06-07)
Den 2021-03-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-08 tilføjes Legale ejere: Peter T Thomsen Holding ApS (offentliggjort 2022-06-07)
Den 2018-03-08 fjernes Legale ejere: Peter Thorup Thomsen (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2018-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fuglkær 6, 8781 Stenderup (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2018-02-28 tilføjes Direktion: Peter Thorup Thomsen (direktør) (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2018-02-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive vognmandsvirksomhed samt anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2018-02-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2018-02-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-01 (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2018-02-28 tilføjes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2018-02-28 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2018-02-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2018-02-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2018-02-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2018-02-28 tilføjes Legale ejere: Peter Thorup Thomsen (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2018-02-28 tilføjes Navne: Peter T Thomsen Transport ApS (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2018-02-28 tilføjes Reelle ejere: Peter Thorup Thomsen (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2018-02-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2018-02-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2018-02-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2018-02-28 tilføjes Revisor: Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2018-02-28 tilføjes Stiftere: Peter Thorup Thomsen (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2018-02-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2018-02-28 tilføjes Vedtægter: 2018-02-28 (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2018-02-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2018-02-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-03-07)