Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Reelle ejere | xbrl | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-30 tilføjes Legale ejere: Lars Aagaard Larsson, SANDAHL INVEST ApS, Steen Hansen, Henrik Aaen Petersen (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2024-05-30 fjernes Legale ejere: Jack Rasmussen (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2024-05-29 fjernes Legale ejere: SANDAHL INVEST ApS, Lars Aagaard Larsson, Steen Hansen, Henrik Aaen Petersen (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2024-05-30 tilføjes Reelle ejere: Lars Aagaard Larsson, Frank Sandahl Johansen, Steen Hansen, Henrik Aaen Petersen (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2024-05-30 fjernes Reelle ejere: Jack Rasmussen (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2024-05-29 fjernes Reelle ejere: Lars Aagaard Larsson, Frank Sandahl Johansen, Steen Hansen, Henrik Aaen Petersen (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2024-04-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2019-04-08 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2019-04-09 fjernes Revisor: Nyberg & Nielsen ejendomsudlejning I/S (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2018-03-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åsebro 38, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2018-03-07 tilføjes Direktion: Lars Aagaard Larsson (direktør) (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2018-03-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er udlejning af fast ejendom og efter ledelsens skøn dermed forbunden virksomhed. (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2018-03-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2018-03-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-03-07 (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2018-03-07 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2018-03-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2018-03-07 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2018-03-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2018-03-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2018-03-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2018-03-07 tilføjes Legale ejere: SANDAHL INVEST ApS, Lars Aagaard Larsson, Steen Hansen, Henrik Aaen Petersen, Jack Rasmussen (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2018-03-07 tilføjes Navne: Ejendomsselskabet de fem ApS (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2018-03-07 tilføjes Reelle ejere: Lars Aagaard Larsson, Frank Sandahl Johansen, Steen Hansen, Henrik Aaen Petersen, Jack Rasmussen (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2018-03-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2018-03-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2018-03-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2018-03-07 tilføjes Revisor: Nyberg & Nielsen ejendomsudlejning I/S (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2018-03-07 tilføjes Stiftere: Steen Hansen, SANDAHL INVEST ApS, Lars Aagaard Larsson, Jack Rasmussen, Henrik Aaen Petersen (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2018-03-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2018-03-07 tilføjes Vedtægter: 2018-03-07 (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2018-03-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2018-03-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-03-07)