Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-24 tilføjes Hjemmeside: www.lejfesten.dk (offentliggjort 2022-02-24)
Den 2022-02-24 tilføjes Kontaktoplysninger: info@lejfesten.dk (offentliggjort 2022-02-24)
Den 2021-07-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-03-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundevej 12, 5540 Ullerslev (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2018-03-06 tilføjes Direktion: Rasmus Helligsø Falslund Nielsen (direktør) (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2018-03-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2018-03-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-02-28 (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2018-03-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-03-06 (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2018-03-06 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2018-03-06 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2018-03-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2018-03-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2018-03-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2018-03-06 tilføjes Legale ejere: Rasmus Helligsø Falslund Nielsen, Theis Hofdahl (offentliggjort 2018-04-10)
Den 2018-03-06 tilføjes Navne: LejFesten ApS (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2018-03-06 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Helligsø Falslund Nielsen, Theis Hofdahl (offentliggjort 2018-04-10)
Den 2018-03-06 tilføjes Regnskabs år: --02-28 (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2018-03-06 tilføjes Regnskabs år: --03-01 (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2018-03-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2018-03-06 tilføjes Stiftere: Theis Hofdahl, Rasmus Helligsø Falslund Nielsen (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2018-03-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2018-03-06 tilføjes Vedtægter: 2018-03-06 (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2018-03-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2018-03-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-03-06)