Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Kapital | Vedtægter | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Søgade 35, 5., 1370 København K (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-09-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 175, 2. tv., 1123 København K (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2020-01-17 sletter virksomheden Ejerskaber: SALPHARM HOLDING ApS. (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2021-04-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SALPHARM HOLDING ApS. (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2023-03-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-01 fjernes Direktion: Lars Blavnsfeldt (direktør) (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-03-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 51.000,00 (offentliggjort 2019-12-22)
Den 2019-12-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-12-22)
Den 2019-12-20 tilføjes Vedtægter: 2019-12-20 (offentliggjort 2019-12-22)
Den 2019-04-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 175, 2. tv., 1123 København K (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2018-02-23 tilføjes Direktion: Lars Blavnsfeldt (direktør) (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2018-02-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed samt al virksomhed, som efter direktionens skøn har forbindelse hermed. (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2018-02-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2018-02-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-02-23 (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2018-02-23 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2018-02-23 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-12-22)
Den 2018-02-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-12-22)
Den 2018-02-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2018-02-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2018-02-23 tilføjes Legale ejere: INDUSTRI UDVIKLING IV K/S (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2018-02-23 tilføjes Navne: IU IV Invest 19 ApS (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2018-02-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2018-02-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2018-02-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2018-02-23 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2018-02-23 tilføjes Stiftere: INDUSTRI UDVIKLING IV K/S (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2018-02-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2018-02-23 tilføjes Vedtægter: 2018-02-23 (offentliggjort 2019-12-22)
Den 2018-02-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2018-02-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-03-06)